Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. (05693918) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1, 36262 Boží Dar. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 2017 a je stále aktivní. Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 9. 1. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33865 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05693918 | |
Jméno: | Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.1.2017 |
Zapsána dne: | 9.1.2017 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Boží Dar 36262, Česká republika | 9.1.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 9.1.2017 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 9.1.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.1.2017 |
jednatel | Lukáš Zich |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2017 |
Adresa | T. G. Masaryka 85/17, 35733 Loket |
jednatel | Lukáš Zich |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 |
Adresa | Palackého 714, 35735 Chodov |
jednatel | Šárka Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 |
Adresa | Čs. armády 73, 35801 Kraslice |
jednatel | Václav Zich |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2018 |
Adresa | Palackého 714, 35735 Chodov |
jednatel | Šárka Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 7.11.2018 |
Adresa | Čs. armády 73, 35801 Kraslice |
jednatel | Lukáš Zich |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 28.6.2017 |
Adresa | Palackého 714, 35735 Chodov |
IČO (identifikační číslo): | 05693918 |
---|---|
Jméno: | Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 1. 2017 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 1, Boží Dar 36262 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Václav Zich |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Zich |
IČO: | 05693918 |
---|---|
Firma: | Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Boží Dar |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 1. 2017 |
Sídlo: | 1, Boží Dar 36262 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |