Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. (26005239) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 191, 53701 Chrudim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 2004 Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 26. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19489 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26005239 | |
Jméno: | Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.2.2004 |
Zapsána dne: | 26.2.2004 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.2.2015 | |
Základní kapitál | 2 902 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.2004 - 19.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 191, Chrudim 53701, Česká republika | 6.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 191, Chrudim III 53701, Česká republika | 26.2.2004 - 13.9.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor | 30.6.2022 |
Radiodiagnostika | 22.4.2004 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.2.2004 - 30.6.2022 |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | 41, 53304 Újezd u Sezemic |
Jednatel | Prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | 41, 53304 Újezd u Sezemic |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 30.6.2022 |
Adresa | 41, 53304 Újezd u Sezemic |
Jednatel | MUDr. Pavel Hranický |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 6.3.2020 |
Adresa | 137, 53701 Rabštejnská Lhota |
Jednatel | MUDr. Pavel Hranický |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 15.7.2014 |
Adresa | 137, 53701 Rabštejnská Lhota |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2012 do 15.7.2014 |
Adresa | 41, 53304 Újezd u Sezemic |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2004 do 13.9.2012 |
Adresa | Hrubínova 1466, 50002 Hradec Králové |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 22.4.2004 |
Adresa | Hrubínova 1466, 50011 Hradec Králové |
IČO: | 26005239 |
---|---|
Firma: | Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Chrudim |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 2. 2004 |
Sídlo: | Palackého třída 191, Chrudim 53701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |