Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Školní 701, 39601 Humpolec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 2015 Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 14. 7. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6755 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04182553 | |
Jméno: | Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. | |
Zapsána dne: | 14.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Školní 701, Humpolec 39601, Česká republika | 14.7.2015 |
---|
člen | Petra Hrazánková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 |
Adresa | 263, 58255 Herálec |
předseda | Kateřina Kotenová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2024 |
Adresa | 260, 39601 Čejov |
člen | Tereza Machková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2024 |
Adresa | Emericha Dítě 1777, 39601 Humpolec |
člen | Monika Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2024 |
Adresa | Oldřicha Kociana 1860, 39601 Humpolec |
člen | Mgr. Alena Studničková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | 50, 39601 Horní Rápotice |
člen | Monika Vondráková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Hálkova 919, 39601 Humpolec |
člen | Helena Mokrá |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 |
Adresa | Polní 1717, 39601 Humpolec |
člen | Petra Jančurová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 13.1.2024 |
Adresa | 21, 39601 Humpolec |
předseda | Ing. Zuzana Kotenová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2022 do 13.1.2024 |
Adresa | 57, 39601 Humpolec |
člen | Mgr. Martin Hajčiar |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2022 do 13.1.2024 |
Adresa | Hybešova 1143, 39601 Humpolec |
člen | Pavla Pípalová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2022 do 3.1.2023 |
Adresa | U Stadionu 1091, 39601 Humpolec |
člen | Radka Kvášová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 26.1.2022 |
Adresa | 108, 39601 Humpolec |
předseda | Mgr. Martin Hajčiar |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 26.1.2022 |
Adresa | Hybešova 1143, 39601 Humpolec |
člen | Mgr. Jaromíra Příhodová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 do 26.1.2022 |
Adresa | 50, 39601 Humpolec |
člen | Romana Zástěrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2018 do 14.5.2019 |
Adresa | Polní 1725, 39601 Humpolec |
člen | Jana Kováčíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 14.5.2019 |
Adresa | 129, 39601 Humpolec |
člen | Romana Zástěrová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 21.11.2018 |
Adresa | Na Rybníčku 1318, 39601 Humpolec |
člen | Barbora Kaňová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 27.10.2016 |
Adresa | Hamzova 1590, 39601 Humpolec |
člen | Mgr. Jitka Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 27.10.2016 |
Adresa | Palackého 436, 39601 Humpolec |
IČO: | 04182553 |
---|---|
Firma: | Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Humpolec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 7. 2015 |
Sídlo: | Školní 701, Humpolec 39601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |