Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. (09446575) je Spolek. Sídlí na adrese Fingerova 2186/17, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2020 Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 73801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09446575 | |
Jméno: | Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.9.2020 |
Zapsána dne: | 1.9.2020 | |
Na spolek Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. jako nástupnický spolek přešlo na základě schválené smlouvy o fúzi sloučením ze dne 5.5.2021 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2021 veškeré jmění, práva a povinnosti spolku Sdružení rodičů při FZŠ prof. Oto kara Chlupa, z.s., se sídlem Lavočkinova (nyní Fingerova) 2186, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 18627251, jako zanikajícího spolku. Spolek Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušeného a zaniklého spolku Sdružení r odičů při FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. | 24.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fingerova 2186/17, Praha 15800, Česká republika | 1.9.2020 |
---|
1. místopředseda výboru - tajemník | Ing. Jana Knappová PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2020 |
Adresa | Na Farkáně I 132/9, 15000 Praha |
2. místopředseda výboru - pokladník | Ing. Lenka Neuvirtová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2020 |
Adresa | Kačírkova 1016/15, 15800 Praha |
Předseda výboru | Mgr. David Zlatník |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2022 |
Adresa | Jindřicha Jindřicha 2686/5, 15500 Praha |
Předseda výboru | Jana Mašínová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2020 do 19.10.2022 |
Adresa | Podohradská 1697/22, 15500 Praha |
2. místopředseda výboru - pokladník | Ing. Lenka Neuvirtová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2020 do 13.11.2020 |
Adresa | Matoušova 1356/10, 15000 Praha |
IČO: | 09446575 |
---|---|
Firma: | Rada rodičů FZŠ prof. Otokara Chlupa, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 9. 2020 |
Sídlo: | Fingerova 2186/17, Praha 15800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |