Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. (08975574) je Spolek. Sídlí na adrese K venerii 82, 69142 Valtice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2020 Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 3. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 26674 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08975574 | |
Jméno: | Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 13.3.2020 |
Zapsána dne: | 13.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K venerii 82, Valtice 69142, Česká republika | 13.3.2020 |
---|
místopředseda ŘRV sv. Urbana, z.s. | Ing. Adolf Valášek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | 297, 26761 Drozdov |
předseda ŘRV sv. Urbana, z.s. | doc. PhDr. Bohumil Koukola CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | Ježnická 2350/25, 79401 Krnov |
hospodář, člen výboru ŘRV sv. Urbana, z.s. | Ludmila Honzková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2020 |
Adresa | Na Výsluní 385, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru ŘRV sv. Urbana, z.s. | doc. PhDr. Bohumil Koukola CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2020 do 17.7.2021 |
Adresa | Ježnická 2350/25, 79401 Krnov |
předseda výboru ŘRV sv. Urbana, z.s. | Ing. Karel Hozík |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2020 do 21.12.2020 |
Adresa | Werichova 1145/25, 15200 Praha |
IČO: | 08975574 |
---|---|
Firma: | Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Valtice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 3. 2020 |
Sídlo: | K venerii 82, Valtice 69142 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |