R U B Í N, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R U B Í N, s.r.o. (47545747) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Polní 218, 25226 Kosoř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 1994 R U B Í N, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o R U B Í N, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R U B Í N, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27507 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47545747 | |
Jméno: | R U B Í N, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.3.1994 |
Zapsána dne: | 22.3.1994 | |
Společenská smlouva podepsána dne 14.března 1994 | 22.3.1994 - 13.11.1997 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.12.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.3.1994 - 9.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 218, Kosoř 25226, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Polní 218 , Kosoř, okr. Praha-západ , Česká republika | 22.3.1994 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 25.4.2001 |
balící činnost | 25.4.2001 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 25.4.2001 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 25.4.2001 |
propagační a reklamní činnost | 13.8.1997 |
Poradenská, konzultační, školící a vzdělávací činnost vč. souvisejících služeb. | 1.3.1995 |
Činnost realitní kanceláře. | 22.3.1994 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 22.3.1994 |
jednatel | Jan Hamza |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 |
Adresa | Polní 218, 25226 Kosoř |
jednatel | Jan Hamza |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2001 do 13.10.2016 |
Adresa | Polní 218, Kosoř |
jednatel | Jan Hamza |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 16.9.2008 |
Adresa | Polní 218, Kosoř |
jednatel | Jiří Masník |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 16.9.2008 |
Adresa | Högrova 677/2, Praha 5 |
jednatel | Jan Hamza |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1994 do 25.4.2001 |
Adresa | Jasmínova 25, Praha 10 |
jednatel | Daniel Srb |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.1997 do 30.11.1998 |
Adresa | Jaurisova 1482/15, Praha 4 |
jednatel | ing. Jiří Poděbradský |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1994 do 13.8.1997 |
Adresa | Polní 218. , Kosoř,okres Praha-západ |
IČO: | 47545747 |
---|---|
Firma: | R U B Í N, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Kosoř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 3. 1994 |
Sídlo: | Polní 218, Kosoř 25226 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Balicí činnosti |