R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci (63984237) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Děbolínská 1063/39, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 1995 a je stále aktivní. R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38077 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63984237 | |
Jméno: | R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.6.1995 |
Zapsána dne: | 13.6.1995 | |
Rozhodnutím valné hromady byla společnost ke dni 4.6.2013 zrušena s likvidací. | 29.10.2013 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Děbolínská 1063/39, Praha 14800, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Děbolínská 39, Praha 4 , Česká republika | 13.6.1995 - 26.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projektová činnost v investiční výstavbě | 13.6.1995 |
Provádění inženýrských staveb / včetně technické vybavenosti sídlištních celků/ | 13.6.1995 |
Provádění průmyslových staveb | 13.6.1995 |
Provádění bytových a občanských staveb | 13.6.1995 |
jednatel | Miluše Haubová |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2013 |
Adresa | Zahrádecká 372/4, 14200 Praha |
Jednatel | Ing. Richard Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 |
Adresa | Děbolínská 1064/41, 14800 Praha |
Jednatel | Ing. Tomáš Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Děbolínská 1063/39, 14800 Praha |
Jednatel | Ing. Richard Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 12.4.2017 |
Adresa | Děbolínská 1064/41, 14800 Praha |
Jednatel | Ing. Tomáš Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.1995 do 26.10.2016 |
Adresa | Děbolínská 39, Praha 4 |
Jednatel | Ing. Richard Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.1995 do 31.10.2013 |
Adresa | Děbolínská 41, Praha 4 |
Jednatel | Ing. Miluše Vondrová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.1995 do 29.10.2013 |
Adresa | Zahrádecká 372, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 63984237 |
---|---|
Jméno: | R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Děbolínská 1063/39, Praha 14800 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 4. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 3. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 3. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 3. 7. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miluše Haubová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Hauba |
IČO: | 63984237 |
---|---|
Firma: | R & T Real, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 6. 1995 |
Sídlo: | Děbolínská 1063/39, Praha 14800 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Výstavba bytových budov |
Výstavba nebytových budov |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |