R.P.S. - CB s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R.P.S. - CB s.r.o. (26113635) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dopravní 500/9, 10400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2006 R.P.S. - CB s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o R.P.S. - CB s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R.P.S. - CB s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 198263 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26113635 | |
Jméno: | R.P.S. - CB s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.2006 |
Zapsána dne: | 19.12.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 200 000 Kč | |
Platnost od - do | 19.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dopravní 500/9, Praha 10400, Česká republika | 2.6.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Novohradská 1452, České Budějovice 37001, Česká republika | 19.12.2006 - 2.6.2012 |
Adresa: | Dopravní 5500/9, Praha 10400, Česká republika | 2.6.2012 - 2.6.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.11.2013 |
Obchod s elektřinou | 26.11.2013 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.11.2013 - 25.9.2020 |
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených | 19.12.2006 - 26.11.2013 |
realitní činnost | 19.12.2006 - 26.11.2013 |
zprostředkování obchodu a služeb | 19.12.2006 - 26.11.2013 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 19.12.2006 - 26.11.2013 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 19.12.2006 - 25.9.2020 |
jednatel | Radka Burdová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 |
Adresa | Okružní 1055, 73581 Bohumín |
jednatel | Radka Burdová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 do 2.3.2022 |
Adresa | Čs. armády 1033, 73581 Bohumín |
jednatel | Radka Burdová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2014 do 25.8.2021 |
Adresa | Čs. armády 1053, 73581 Bohumín |
jednatel | Patrik Miczka |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2014 do 8.11.2014 |
Adresa | Ztracená 1636, 73532 Rychvald |
jednatel | Marcel Zámostný |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2012 do 27.6.2014 |
Adresa | Mírové náměstí 1175/5, 40502 Děčín |
jednatel | Karel Peisker |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2006 do 2.6.2012 |
Adresa | Roudenská 519/21, 37001 České Budějovice |
IČO: | 26113635 |
---|---|
Firma: | R.P.S. - CB s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 2006 |
Sídlo: | Dopravní 500/9, Praha 10400 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Obchod s elektřinou |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |