R.O.I. TRANS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R.O.I. TRANS spol. s r.o. (63481481) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Větrná 342, 76310 Hvozdná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1995 a je stále aktivní. R.O.I. TRANS spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o R.O.I. TRANS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R.O.I. TRANS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 10. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20923 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63481481 | |
Jméno: | R.O.I. TRANS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.1995 |
Zapsána dne: | 11.10.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.7.2014 - 17.2.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 | |
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20.6.2003 č.j. 22 Nc 376/2003, které nabylo právní moci dne 18.2.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Iva Bobáková nyní Vršková r.č. 695103/4131, Hvozdná 342, Zlín k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky a.s. IČ 60192852, Praha 2, Bělehradská 128. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Martin Růžička Exekutorský úřad ve Zlíně, Zarámí 4077. | 18.2.2004 - 17.2.2017 | |
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 7.8.2003 č.j. 22 Nc 461/2003, které nabylo právní moci dne 9.9.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému Robert Vrška r.č. 570217/1684, Hvozdná 342 k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky a.s. IČ 60192852, Praha 2, Bělehradská 128. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Martin Růžička Exekutorský úřad ve Zlíně, Zarámí 4077. | 9.9.2003 - 19.11.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Větrná 342, Hvozdná 76310, Česká republika | 17.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Větrná 342, Hvozdná 76310, Česká republika | 13.2.2012 - 17.2.2017 |
Adresa: | Dolní 342, Zlín 76001, Česká republika | 28.5.1999 - 13.2.2012 |
Adresa: | 502, Zlín 76001, Česká republika | 11.10.1995 - 28.5.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1.7.2014 |
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 1.12.2011 - 1.7.2014 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1.12.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.12.2011 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 25.2.2004 - 1.12.2011 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 25.2.2004 - 1.12.2011 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě | 25.2.2004 - 1.12.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.10.1995 - 1.12.2011 |
silniční motorová doprava | 11.10.1995 - 1.12.2011 |
speditérské služby a další činnosti s tím spojené | 11.10.1995 - 1.12.2011 |
jednatel | Iva Vršková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2016 |
Adresa | Hlavní 210, 76310 Hvozdná |
jednatel | Robert Vrška |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2016 |
Adresa | Hlavní 210, 76310 Hvozdná |
jednatel | Iva Vršková |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2004 do 8.9.2016 |
Adresa | Dolní 342, 76001 Zlín |
jednatel | Robert Vrška |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1999 do 8.9.2016 |
Adresa | Dolní 342, 76001 Zlín |
jednatel | Iva Bobáková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1999 do 25.2.2004 |
Adresa | Dolní 342, 76001 Zlín |
jednatel | Iva Bobáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1995 do 28.5.1999 |
Adresa | Chelčického 821, 76302 Zlín |
jednatel | Robert Vrška |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1995 do 28.5.1999 |
Adresa | třída Tomáše Bati 193, 76001 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 63481481 |
---|---|
Jméno: | R.O.I. TRANS spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 10. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Větrná 342, Hvozdná 76310 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Iva Vršková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Robert Vrška |
IČO: | 63481481 |
---|---|
Firma: | R.O.I. TRANS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Hvozdná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 1995 |
Sídlo: | Větrná 342, Hvozdná 76310 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |