R Nemo 2020 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R Nemo 2020 s.r.o. (01807722) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nová výstavba 181, 43521 Obrnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 2013 a je stále aktivní. R Nemo 2020 s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o R Nemo 2020 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R Nemo 2020 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 20. 6. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01807722 | |
Jméno: | R Nemo 2020 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.6.2013 |
Zapsána dne: | 20.6.2013 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.1.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech | 29.1.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.6.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová Výstavba 181, Obrnice 43521, Česká republika | 20.10.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Veselá 199/5, Brno-střed 60200, Česká republika | 29.1.2014 - 20.10.2020 |
Adresa: | Chudenická 1059/30, Praha 10 10200, Česká republika | 20.6.2013 - 29.1.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/ | 20.6.2013 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 20.6.2013 |
jednatel | Pavel Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2020 |
Adresa | Nová výstavba 187, 43521 Obrnice |
jednatel | Adéla Vomáčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2018 do 20.10.2020 |
Adresa | Werichova 949/7, 15200 Praha |
jednatel | Adéla Voldanová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2016 do 26.8.2018 |
Adresa | Werichova 949/7, 15200 Praha |
jednatel | Adéla Nikitinská |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 7.2.2016 |
Adresa | Werichova 949/7, 15200 Praha |
jednatel | Adéla Nikitinská |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2014 do 22.7.2014 |
Adresa | Mrštíkova 2452/1a, 10000 Praha 10 |
jednatel | Jakub Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2013 do 29.1.2014 |
Adresa | Dlouhá 730/35, 11000 Praha 1 |
jednatel | Jakub Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2013 do 16.8.2013 |
Adresa | Kubelíkova 35/5, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 01807722 |
---|---|
Jméno: | R Nemo 2020 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 6. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nová výstavba 181, Obrnice 43521 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Kopřiva |
---|
IČO: | 01807722 |
---|---|
Firma: | R Nemo 2020 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Obrnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 6. 2013 |
Sídlo: | Nová výstavba 181, Obrnice 43521 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |