R - Company, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R - Company, s.r.o. v likvidaci (25849221) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 69, 78321 Haňovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 1999 R - Company, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o R - Company, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R - Company, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 12. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21842 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25849221 | |
Jméno: | R - Company, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.12.1999 |
Zapsána dne: | 14.12.1999 | |
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 14.03.2018 se společnost zrušuje bez právního nástupce a vstupuje do likvidace ke dni 14.03.2018. | 14.3.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 69, Haňovice 78321, Česká republika | 23.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 69, Litovel 78321, Česká republika | 14.12.1999 - 23.4.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba chemických látek a chemických přípravků | 21.8.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.12.1999 |
výroba sádrových a omítkářských směsí | 14.12.1999 |
jednatel | Roman Lahulek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 |
Adresa | 50, 78324 Bílá Lhota |
jednatel | Roman Lahulek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2004 do 11.2.2016 |
Adresa | 50, 78324 Bílá Lhota |
Jednatel | Erika Boková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1999 do 20.10.2004 |
Adresa | 50, 78324 Bílá Lhota |
IČO: | 25849221 |
---|---|
Firma: | R - Company, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Haňovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 1999 |
Sídlo: | 69, Haňovice 78321 |
---|
Výroba ostatních chemických výrobků j. n. |
Výroba malt |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |