R A O, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
R A O, s.r.o. (48953792) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karla Nového 508, 25751 Bystřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1994 a je stále aktivní. R A O, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o R A O, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro R A O, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 8. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31206 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48953792 | |
Jméno: | R A O, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.8.1994 |
Zapsána dne: | 31.8.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 19.8.2014 - 25.1.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.8.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Nového 508, Bystřice 25751, Česká republika | 7.3.2007 |
---|---|---|
Adresa: | K Nesvačilům 197, Bystřice 25751, Česká republika | 31.8.1994 - 7.3.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.8.2014 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 19.8.2014 |
obchodní činnost - § 33a, v roz.-§ 25 ŽZ | 31.8.1994 - 19.8.2014 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 31.8.1994 - 19.8.2014 |
jednatel | Ing. Břetislav Kuťák |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 |
Adresa | Karla Nového 508, 25751 Bystřice |
jednatel | RNDr. Eva Kuťáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 25.1.2024 |
Adresa | Karla Nového 508, 25751 Bystřice |
Jednatel | Ing. Břetislav Kuťák |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1994 do 19.8.2014 |
Adresa | Družstevní 467, 25751 Bystřice |
Jednatel | RNDr. Eva Kuťáková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1994 do 19.8.2014 |
Adresa | Družstevní 467, 25751 Bystřice |
IČO (identifikační číslo): | 48953792 |
---|---|
Jméno: | R A O, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 8. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Karla Nového 508, Bystřice 25751 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 29. 6. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Břetislav Kuťák |
---|
IČO: | 48953792 |
---|---|
Firma: | R A O, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Bystřice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 8. 1994 |
Sídlo: | Karla Nového 508, Bystřice 25751 |
---|
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Opravy elektrických zařízení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |