QWERT ENERGO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
QWERT ENERGO s.r.o. (28750527) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese tř. Budovatelů 112/7, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2011 a je stále aktivní. QWERT ENERGO s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o QWERT ENERGO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro QWERT ENERGO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30802 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28750527 | |
Jméno: | Bar Černý Anděl, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.12.2011 |
Zapsána dne: | 28.12.2011 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 26.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř. Budovatelů 112/7, Most 43401, Česká republika | 28.12.2011 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 26.8.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.12.2011 |
hostinská činnost | 28.12.2011 |
jednatel | Ing. Rudolf Jung |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 |
Adresa | Jarmily Glazarové 900/5, 43401 Most |
Jednatel | Rudolf Jung |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2013 do 1.7.2016 |
Adresa | Pod Koňským Vrchem 1535/4, 43401 Most |
Jednatel | Rudolf Jung |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2011 do 2.11.2013 |
Adresa | Pod Koňským Vrchem 1535/4, 43401 Most |
IČO (identifikační číslo): | 28750527 |
---|---|
Jméno: | QWERT ENERGO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 2011 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | tř. Budovatelů 112/7, Most 43401 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2024 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2014 |
Zánik oprávnění | 8. 1. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2011 |
Zánik oprávnění | 8. 1. 2024 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Rudolf Jung |
---|
IČO: | 28750527 |
---|---|
Firma: | QWERT ENERGO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 2011 |
Sídlo: | tř. Budovatelů 112/7, Most 43401 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |