Quang Hao Tran má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Quang Hao Tran (63646935) je Podnikající fyzická osoba tuzemská. Sídlí na adrese Karlova 397, 35201 Aš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1995 a je stále aktivní. Quang Hao Tran má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Quang Hao Tran nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Quang Hao Tran na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 29629 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63646935 | |
Jméno: | Hao Tran Quang | |
Právní forma: | Podnikající fyzická osoba tuzemská | 28.11.1995 |
Zapsána dne: | 28.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Hanoi , Vietnamská socialistická republika | 28.11.1995 |
---|---|---|
Adresa: | Karlova 397, Aš 35201, Česká republika | 15.6.2018 |
Adresa: | Holandská 2438, Kladno-Kročehlavy 27201, Česká republika | 23.7.1997 - 15.6.2018 |
Adresa: | V Tišině 2/782, Praha 6 , Česká republika | 28.11.1995 - 23.7.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených v příloze 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) | 28.11.1995 |
IČO (identifikační číslo): | 63646935 |
---|---|
Jméno: | Quang Hao Tran |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 7. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Karlova 397, Aš 35201 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Quang Hao Tran |
---|
IČO: | 63646935 |
---|---|
Firma: | Quang Hao Tran |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Aš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 7. 8. 1995 |
Sídlo: | Karlova 397, Aš 35201 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |