QUAM, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
QUAM, s.r.o. (27417727) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 377/141, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 2006 a je stále aktivní. QUAM, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o QUAM, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro QUAM, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 2. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 111771 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27417727 | |
Jméno: | QUAM, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.2.2006 |
Zapsána dne: | 8.2.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 8.2.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 377/141, Praha 18000, Česká republika | 21.8.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 377/141, Praha 8 18000, Česká republika | 8.2.2006 - 21.8.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 27.2.2006 |
jednatel | Mgr. Ariosto Antonio D'Meza |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2023 |
Adresa | Kojetická 608, 25085 Bašť |
jednatel | Bienvenido Almanzar Perez |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2006 |
Adresa | Holečkova 3150/25B, 15000 Praha 5 |
jednatel | Mgr. Ariosto D'Meza |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2019 do 21.8.2023 |
Adresa | Kojetická 608, 25085 Bašť |
jednatel | Mgr. Ariosto D´Meza |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2007 do 23.7.2019 |
Adresa | Brandtova 3277/34, 40011 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 27417727 |
---|---|
Jméno: | QUAM, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 2. 2006 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sokolovská 377/141, Praha 18000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Bienvenido Almanzar Perez |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ariosto D'Meza |
IČO: | 27417727 |
---|---|
Firma: | QUAM, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 2. 2006 |
Sídlo: | Sokolovská 377/141, Praha 18000 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |