QI QI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
QI QI s.r.o. (27376559) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čirůvková 141/4, 10400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2005 a je stále aktivní. QI QI s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o QI QI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro QI QI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 9. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 109417 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27376559 | |
Jméno: | QI QI s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.9.2005 |
Zapsána dne: | 9.9.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.9.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 16.11.2005 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 16.11.2005 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.9.2005 |
jednatel | Renfeng Wu |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 |
Adresa | Otiskova 2843/6, 63600 Brno |
jednatel | Jianlong Huang |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2005 |
Adresa | , Zhejiang Wenzhou Ouhai |
IČO (identifikační číslo): | 27376559 |
---|---|
Jméno: | QI QI s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 9. 2005 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Čirůvková 141/4, Praha 10400 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Renfeng Wu |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jianlong Huang |
IČO: | 27376559 |
---|---|
Firma: | QI QI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 2005 |
Sídlo: | Čirůvková 141/4, Praha 10400 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |