Qace System s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Qace System s.r.o. (27791262) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 1495, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 2007 a je stále aktivní. Qace System s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Qace System s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Qace System s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51905 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27791262 | |
Jméno: | Qace System s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.2.2007 |
Zapsána dne: | 7.2.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 1495, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 25.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Riegrova 814, Frýdek-Místek 73802, Česká republika | 7.2.2007 - 25.4.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 7.2.2007 |
velkoobchod | 7.2.2007 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 7.2.2007 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 7.2.2007 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 7.2.2007 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 7.2.2007 |
Jednatel | Pavel Kocháň |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2021 |
Adresa | 255, 66404 Mokrá-Horákov |
Jednatel | Ing. Milan Kocháň |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2020 |
Adresa | Josefa Hory 527, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Pavel Kocháň |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 21.3.2021 |
Adresa | 133, 76311 Želechovice |
Jednatel | Ing. Milan Kocháň |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 28.11.2020 |
Adresa | Riegrova 814, 73802 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 27791262 |
---|---|
Jméno: | Qace System s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 2007 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 28. října 1495, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Kocháň |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Kocháň |
IČO: | 27791262 |
---|---|
Firma: | Qace System s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 2007 |
Sídlo: | 28. října 1495, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Opravy počítačů a periferních zařízení |