Q - COM, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Q - COM, spol. s r.o. (25538659) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Maříkova 2287/1a, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 1998 a je stále aktivní. Q - COM, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Q - COM, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Q - COM, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31520 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25538659 | |
Jméno: | Q - COM, spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.9.1998 |
Zapsána dne: | 4.9.1998 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.7.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.5.2006 - 10.7.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.9.1998 - 22.5.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Maříkova 2287/1a, Brno 62100, Česká republika | 2.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Tkalcovská 799/14, Brno 60200, Česká republika | 14.3.2017 - 2.9.2022 |
Adresa: | Šťastného 160/4, Brno 63400, Česká republika | 22.5.2006 - 14.3.2017 |
Adresa: | Šťastného 4, Brno 63400, Česká republika | 4.9.1998 - 22.5.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.11.2010 |
projektová činnost ve výstavbě | 8.11.2010 |
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 10.7.2008 - 8.11.2010 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 10.7.2008 - 8.11.2010 |
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 22.5.2006 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 22.5.2006 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 22.5.2006 - 8.11.2010 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 22.5.2006 - 8.11.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.9.1998 - 8.11.2010 |
zprostředkovatelská činnost | 4.9.1998 - 8.11.2010 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 4.9.1998 - 8.11.2010 |
jednatel | Ing. Martin Knotek |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2022 |
Adresa | Kobylnická 1420/11, 62700 Brno |
jednatel | Ing. František Bartoň |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2017 |
Adresa | Netušilova 709/25, 61400 Brno |
jednatel | Ing. Martin Knotek |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2017 do 6.1.2022 |
Adresa | Dědická 1017/24, 62700 Brno |
jednatel | Ing. Petr Malec |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 14.3.2017 |
Adresa | Šťastného 160/4, 63400 Brno |
jednatel | Ing. Petr Malec |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.1998 do 7.11.2014 |
Adresa | Šťastného 4, 63400 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25538659 |
---|---|
Jméno: | Q - COM, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Tkalcovská 799/14, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 9. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Bartoň |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Knotek |
IČO: | 25538659 |
---|---|
Firma: | Q - COM, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 9. 1998 |
Sídlo: | Maříkova 2287/1a, Brno 62100 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Činnosti vedení podniků |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti v oblasti protipožární ochrany |
Ostatní vzdělávání |