PWH KOM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PWH KOM s.r.o. (26836076) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Potoční 1094, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2004 a je stále aktivní. PWH KOM s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o PWH KOM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PWH KOM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27990 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26836076 | |
Jméno: | HRYKOM EU s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.2004 |
Zapsána dne: | 21.6.2004 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.3.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Potoční 1094, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | F. Čejky 427, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 16.3.2015 - 16.11.2016 |
Adresa: | Ovocná 2065/11, Ostrava 70030, Česká republika | 21.6.2004 - 16.3.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 16.3.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.3.2015 |
zámečnictví | 21.6.2004 - 16.3.2015 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství | 21.6.2004 - 16.3.2015 |
zprostředkování obchodu | 21.6.2004 - 16.3.2015 |
velkoobchod | 21.6.2004 - 16.3.2015 |
jednatel | Milan Kováč |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | U Cementárny 1274/17, 70300 Ostrava |
jednatel | Milan Kováč |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2023 do 1.5.2024 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
Jednatel | Tadeusz Mieczyslaw Komuniecki |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2015 do 10.3.2023 |
Adresa | 134 , Szyce 32-085 |
Jednatel | Daniel Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 do 13.12.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 2107, 73541 Petřvald |
Jednatel | Ing. Jan Hryzlák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2015 do 15.3.2018 |
Adresa | 458, 74256 Sedlnice |
jednatel | Ing. Jan Hryzlák CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2004 do 16.3.2015 |
Adresa | 458, 74256 Sedlnice |
IČO (identifikační číslo): | 26836076 |
---|---|
Jméno: | PWH KOM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Potoční 1094, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Kováč |
---|
IČO: | 26836076 |
---|---|
Firma: | PWH KOM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 6. 2004 |
Sídlo: | Potoční 1094, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Technické zkoušky a analýzy |