PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci (63906449) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Španielova 1274/40, 16300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 1996 PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 80254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63906449 | |
Jméno: | PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.1.1996 |
Zapsána dne: | 16.1.1996 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 81 Cm 91/2006-14 ze dne 12.12.2006, které nabylo právní moci dne 21.3.2007, byla společnost soudem zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.4.2007 |
Základní kapitál | 449 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.1997 | |
Základní kapitál | 240 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.1.1996 - 26.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Španielova 1274/40, Praha 6 - Řepy 16000, Česká republika | 28.8.2000 |
---|---|---|
Adresa: | Perlova 7, Plzeň 30114, Česká republika | 26.11.1999 - 28.8.2000 |
Adresa: | Jiráskova 619, Třeboň 37924, Česká republika | 16.1.1996 - 26.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví | 16.1.1996 - 19.6.2004 |
kovoobrábění | 16.1.1996 - 19.6.2004 |
stavba strojů s mechanickým pohonem | 16.1.1996 - 19.6.2004 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 16.1.1996 - 19.6.2004 |
koupě zboží za účelem prodeje a další prodej, krom případů vyžadujících zvláštní oprávnění | 16.1.1996 - 19.6.2004 |
jednatel | Josef Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2017 |
Adresa | Žalanského 291/12b, 16300 Praha |
jednatel | Josef Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2000 do 11.6.2017 |
Adresa | Španielova 1274/40, 16000 Praha 6 - Řepy |
jednatel | Petr Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1999 do 28.8.2000 |
Adresa | Malesice 115, 33033 Město Touškov |
jednatel | Ing. Miroslav Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1999 do 26.11.1999 |
Adresa | Rodinná ul. 765/1, Plzeň 4 - Lobzy |
jednatel | ing. Jiří Čížek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1997 do 30.7.1999 |
Adresa | Táboritská 1103, 37901 Třeboň II. |
jednatel | Ing. Jan Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1997 do 30.7.1999 |
Adresa | Branná 80, 37901 Třeboň |
jednatel | ing. Pavel Máchal CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1997 do 14.11.1997 |
Adresa | Dlouhá 44, 77200 Olomouc |
jednatel | ing. Pavel Máchal CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1996 do 26.3.1997 |
Adresa | Dlouhá 44, 77200 Olomouc |
jednatel | ing. Jan Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1996 do 26.3.1997 |
Adresa | Branná 80, 37901 Třeboň |
jednatel | ing. Jiří Čížek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1996 do 26.3.1997 |
Adresa | Táboritská 1103, 37901 Třeboň II. |
IČO: | 63906449 |
---|---|
Firma: | PTR Třeboň s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Řepy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 1. 1996 |
Sídlo: | Španielova 1274/40, Praha 16300 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Výroba zámků a kování |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |