PT Capital, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PT Capital, s.r.o. (25835955) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Oty Pavla 883/4, 72100 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 1999 a je stále aktivní. PT Capital, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PT Capital, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PT Capital, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20587 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25835955 | |
Jméno: | PT Capital, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.4.1999 |
Zapsána dne: | 28.4.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.2016 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.4.1999 - 21.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oty Pavla 883/4, Ostrava 72100, Česká republika | 21.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Oty Pavla 883/4, Ostrava-Svinov 72100, Česká republika | 31.12.2002 - 21.4.2016 |
Adresa: | Veleslavínova 5, Ostrava-Moravská Ostrava 70200, Česká republika | 28.4.1999 - 31.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.4.2016 |
Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) | 21.4.2016 |
pěstitelské pálení | 10.4.2004 - 21.4.2016 |
výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) | 10.4.2004 - 21.4.2016 |
výroba nápojů | 10.4.2004 - 21.4.2016 |
reklamní činnost a marketing | 31.12.2002 - 21.4.2016 |
grafické a kresličské práce | 31.12.2002 - 21.4.2016 |
realitní činnost | 31.12.2002 - 21.4.2016 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 31.12.2002 - 21.4.2016 |
leasing spojený s financováním | 28.4.1999 - 21.4.2016 |
odkup a prodej pohledávek | 28.4.1999 - 21.4.2016 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 28.4.1999 - 21.4.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.4.1999 - 21.4.2016 |
pronájem výherních hracích automatů | 28.4.1999 - 21.4.2016 |
jednatel | Mgr.Ing. Ladislav Tetera |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2021 |
Adresa | V Závětří 1194/32b, 72100 Ostrava |
Jednatel | Ing. František Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2016 do 7.4.2021 |
Adresa | Oty Pavla 883/4, 72100 Ostrava |
jednatel | Ing. František Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2004 do 21.4.2016 |
Adresa | Oty Pavla 883/4, Ostrava-Svinov |
jednatel | Ing. Ladislav Tetera |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.1999 do 10.4.2004 |
Adresa | Stodolní 345, 74283 Klimkovice |
jednatel | Ing. František Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2002 do 10.4.2004 |
Adresa | Oty Pavla 883/4, Ostrava-Svinov |
jednatel | Ing. František Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.1999 do 31.12.2002 |
Adresa | Oty Pavla 883, 72100 Ostrava Poruba |
IČO (identifikační číslo): | 25835955 |
---|---|
Jméno: | PT Capital, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Oty Pavla 883/4, Ostrava 72100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Pohůnek |
---|
IČO: | 25835955 |
---|---|
Firma: | PT Capital, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Svinov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 4. 1999 |
Sídlo: | Oty Pavla 883/4, Ostrava 72100 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Příprava tisku a digitálních dat |
Výroba plastových výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní finanční zprostředkování |
Finanční leasing |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |