PRVOČAS z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PRVOČAS z.s. (22852719) je Spolek. Sídlí na adrese 479, 73911 Janovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. PRVOČAS z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PRVOČAS z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PRVOČAS z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9334 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22852719 | |
Jméno: | PRVOČAS z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 6.12.2019 | |
Systém orgánů: Kolektivní (Statutární orgán - výbor) | 25.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 6 | 25.6.2014 - 6.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 479, Janovice 73911, Česká republika | 6.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 659, Janovice 73911, Česká republika | 1.1.2014 - 6.12.2019 |
Člen | Monika Borovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 |
Adresa | 665, 73911 Janovice |
Člen | Mgr. Markéta Vařechová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 |
Adresa | 655, 73911 Janovice |
Člen | Markéta Prokopová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 |
Adresa | 105, 73911 Janovice |
Člen | Mgr. Jana Grzymková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 |
Adresa | 65, 73911 Janovice |
Předseda výboru spolku | Ing. Petra Biolková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | 479, 73911 Janovice |
Předseda | Mgr. Ing. Gabriela Milotová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 do 6.12.2019 |
Adresa | 659, 73911 Janovice |
Člen | Jiří Bolina |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2019 do 6.12.2019 |
Adresa | 101, 73911 Janovice |
člen výboru | Ing. Zdeněk Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 53, 73911 Janovice |
předseda výboru | Mgr. Ing. Gabriela Milotová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 659, 73911 Janovice |
člen výboru | Ing. Markéta Uherková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 70, 73911 Janovice |
člen výboru | Ing. Pavlína Masná |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 509, 73911 Janovice |
člen výboru | Markéta Prokopová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 105, 73911 Janovice |
člen výboru | Mgr. Jana Grzymková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 18.4.2019 |
Adresa | 65, 73911 Janovice |
IČO (identifikační číslo): | 22852719 |
---|---|
Jméno: | PRVOČAS z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 10. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 479, Janovice 73911 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jana Grzymková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Prokopová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petra Biolková |
Člen statutárního orgánu: | Monika Borovská |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Markéta Vařechová |
IČO: | 22852719 |
---|---|
Firma: | PRVOČAS z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Janovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 10. 2010 |
Sídlo: | 479, Janovice 73911 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |