první ranní servis s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
první ranní servis s.r.o., v likvidaci (25000951) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fryčovická 458, 19900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1996 a je stále aktivní. první ranní servis s.r.o., v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o první ranní servis s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro první ranní servis s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10556 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25000951 | |
Jméno: | Paracelsus, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.3.1996 |
Zapsána dne: | 27.3.1996 | |
Rozhodnutím jediného společníka společnosti ze dne 30.6.2023 byla společnost první ranní servis s.r.o. zrušena s likvidací s účinností ke dni 30.6.2023 a byl zvolen likvidátor. | 19.7.2023 | |
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 04. 10. 2022 byla kupujícímu, Paracelsus OLD s.r.o., se sídlem: Lázeňská 21/3, 417 01 Dubí, IČ: 07979592, vedená v Obchodním rejstříku u Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 49969, prodaná část podniku - středisko Sanatorium Dubí a Rehabilitace Litvínov. | 30.6.2023 | |
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 19. 2. 2021 byla kupujícímu, WP-MEDICA s.r.o., se sídlem: Na Dráze 304, 273 51 Červený Újezd, IČ: 477 80 363, vedená v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 326895, prodaná část podniku - středisko 004 - Oční ordinace a středisko 007 - Rehabilitace. | 30.3.2021 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 24.6.2014 - 14.12.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 | |
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.12.2012 byla kupujícímu, IMUNO s.r.o. se sídlem Jirkov, Osvobození 1138, okres Chomutov, PSČ 431 11, IČ 250 42 611, obchodní rejstřík - Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14473 prodána část podniku - středisko 008 klinické biochemie a hematologie. | 13.2.2013 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fryčovická 458, Praha 19900, Česká republika | 17.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 1, Litvínov 43601, Česká republika | 20.12.2012 - 17.5.2023 |
Adresa: | areál Chemopetrol , Litvínov , Česká republika | 27.3.1996 - 20.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2014 |
výroba elektřiny | 24.6.2014 |
provozování solárií | 6.12.2000 - 24.6.2014 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 6.12.2000 |
hostinská činnost | 27.4.1999 - 24.6.2014 |
ubytovací služby | 27.4.1999 - 24.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 27.3.1996 - 24.6.2014 |
poskytování zdravotní péče | 27.3.1996 |
jednatel | Miroslav Moravčík |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 do 19.7.2023 |
Adresa | náměstí Svobody 73, 69681 Bzenec |
Jednatel | MUDr. Luboš Vodvářka |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 17.5.2023 |
Adresa | Na Farkáně III 194/32, 15000 Praha |
Jednatel | Ing. Vítězslav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2013 do 6.10.2015 |
Adresa | Hvězdná 36, 37701 Jindřichův Hradec |
Jednatel | MUDr. Luboš Vodvářka |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2005 do 24.6.2014 |
Adresa | Na Farkáně III 194/32, 15000 Praha |
Jednatel | Ing. Vítězslav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 5.9.2013 |
Adresa | Hvězdná 36, 37701 Jindřichův Hradec |
Jednatel | MUDr. Luboš Vodvářka |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 11.8.2005 |
Adresa | Na Farkáně , Praha 5 |
Jednatel | Ing. Vítězslav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 3.12.1997 |
Adresa | Luční , Litvínov-Janov |
Jednatel | MUDr. Luboš Vodvářka |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 21.5.1997 |
Adresa | Na Farkáně , Praha 5 |
Jednatel | Ing. Vítězslav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 21.5.1997 |
Adresa | Luční , Litvínov-Janov |
IČO (identifikační číslo): | 25000951 |
---|---|
Jméno: | první ranní servis s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Luboš Vodvářka |
---|
IČO: | 25000951 |
---|---|
Firma: | první ranní servis s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 1996 |
Sídlo: | Fryčovická 458, Praha 19900 |
---|
Výroba elektřiny |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Všeobecná ambulantní zdravotní péče |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |