První poslední s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
První poslední s.r.o. (27209601) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Konojedská 1581/38, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 1. 2005 a je stále aktivní. První poslední s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o První poslední s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro První poslední s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 104645 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27209601 | |
Jméno: | Zámek Světlá s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.1.2005 |
Zapsána dne: | 7.1.2005 | |
V souvislosti s přeměnou společnosti, a to formou rozdělení odštěpením sloučením, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Zámek Světlá s.r.o., se sídlem Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 27209601, na nástupnickou společnost HARVIN INVEST s.r.o., se sídlem Konojedská 1581/38, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 06079440, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 275732, přičemž nedošlo ke zrušení ani zániku rozdělované společnosti. | 1.6.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.2013 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 7.1.2005 - 8.7.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Konojedská 1581/38, Praha 10000, Česká republika | 6.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5 15000, Česká republika | 6.8.2007 - 6.10.2022 |
Adresa: | Jinonická 763/10, Praha 5 15500, Česká republika | 7.1.2005 - 6.8.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor | 23.11.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.5.2012 |
správa a údržba nemovitostí | 10.5.2005 - 28.5.2012 |
realitní činnost | 10.5.2005 - 28.5.2012 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiných, než základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 7.1.2005 - 23.11.2015 |
jednatel | Ing. Martin Marian |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2022 |
Adresa | Konojedská 1560/18, 10000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Marian |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2022 |
Adresa | Konojedská 1560/18, 10000 Praha |
jednatel | Viktor Degerme |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2013 |
Adresa | Fráni Šrámka 2340/35, 15000 Praha 5 |
jednatel | Helena Degerme |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2013 do 5.9.2022 |
Adresa | Fráni Šrámka 2340/35, 15000 Praha |
jednatel | Viktor Degerme |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2013 do 5.9.2022 |
Adresa | Fráni Šrámka 2340/35, 15000 Praha |
jednatel | Andrii Iakymenko |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2012 do 8.7.2013 |
Adresa | Hennerova 229/3, 15000 Praha 5 |
jednatel | Diana Degerme |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2012 do 8.7.2013 |
Adresa | Fráni Šrámka 2340/35, 15000 Praha 5 |
jednatel | Viktor Degermendzhy |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2005 do 28.5.2012 |
Adresa | Volutová 2523/14, 15800 Praha 5 |
jednatel | Diana Degermendzhy |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2007 do 28.5.2012 |
Adresa | Fráni Šrámka 2340/35, 15000 Praha 5 |
jednatel | Olena Degermendzhy |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2005 do 6.8.2007 |
Adresa | Volutová 2523/14, 15800 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 27209601 |
---|---|
Jméno: | První poslední s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 1. 2005 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Fráni Šrámka 2340/35, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Degerme |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Helena Degerme |
IČO: | 27209601 |
---|---|
Firma: | První poslední s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 1. 2005 |
Sídlo: | Konojedská 1581/38, Praha 10000 |
---|
Skladování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |