Průmyslové stavitelství Brno, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Průmyslové stavitelství Brno, a.s. v likvidaci (25533088) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Čechyňská 419/14a, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1998 Průmyslové stavitelství Brno, a.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Průmyslové stavitelství Brno, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Průmyslové stavitelství Brno, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 6. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2685 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25533088 | |
Jméno: | Průmyslové stavitelství Brno, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.6.1998 |
Zapsána dne: | 30.6.1998 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8.1.2024, které nabylo právní moci dne 7.2.2024, č.j. 60 Cm 3/2024-18, společnost vstoupila do likvidace a byl jí jmenován likvidátor. | 12.2.2024 | |
Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti S.N.B.K., a.s., Brno, Kotlářská 53, č.p. 931, okres Brno-město, IČ: 26216299 ke dni 30.09.2005. | 30.9.2005 | |
Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti RODS Brno, a.s., Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, IČ: 25513133 ke dni 30.09.2005. | 30.9.2005 | |
Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti PRSB Engineering, a.s., se sídelm Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, Okres: Brno-město, IČ 25592734 ke dni 30.09.2003. | 30.9.2003 | |
Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti Průmyslové stavitelství Aksaj spol. s r.o., se sídlem v Brně, Čechyňská 14a, IČ 60743891 ke kni 30.9.2002. | 30.9.2002 | |
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 21.5.2002. | 9.7.2002 - 1.1.2005 | |
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 26.5.2000. | 31.5.2000 - 9.7.2002 | |
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 29.1.1999. | 26.2.1999 - 9.7.2002 | |
Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti Průmyslové stavitelství Brno, s.r.o. se sídlem v Brně, Mezírka 1, IČO 44 01 42 28, Rg C 3144 Krajského obchodního soudu v Brně. | 30.6.1998 |
Základní kapitál | 130 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 130 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 30.6.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 50 | 6.9.2002 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 1 295 | 6.9.2002 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 50 | 30.6.1998 - 6.9.2002 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 295 | 30.6.1998 - 6.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čechyňská 419/14a, Brno 60200, Česká republika | 7.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Čechyňská 419/14a, Brno 60200, Česká republika | 4.1.2012 - 7.10.2016 |
Adresa: | Čechyňská 419/14a, Brno 60200, Česká republika | 1.1.2005 - 4.1.2012 |
Adresa: | Mezírka 775/1, Brno 60200, Česká republika | 31.5.2000 - 1.1.2005 |
Adresa: | Mezírka 775/1, Brno 60200, Česká republika | 30.6.1998 - 31.5.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
plnění nádob plyny | 6.4.2007 |
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách a) nad 1000 kg skladovací kapacity, b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně | 14.2.2007 |
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob | 14.2.2007 |
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní | 28.11.2002 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 28.11.2002 |
praní, žehlení, oprava a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží | 28.11.2002 |
technické činnosti v dopravě | 28.11.2002 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 28.11.2002 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 29.8.2002 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 20.5.2002 |
činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců | 26.2.2002 |
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 26.2.2002 |
specializovaný maloobchod | 26.2.2002 |
zprostředkování obchodu | 26.2.2002 |
zprostředkování služeb | 26.2.2002 |
realitní činnost | 26.2.2002 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 26.2.2002 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví | 26.2.2002 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 26.2.2002 |
projektová činnost ve výstavbě | 26.2.1999 |
činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví | 18.1.1999 - 26.2.2002 |
organizování školení a seminářů | 18.1.1999 - 26.2.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.1.1999 - 26.2.2002 |
zprostředkovatelská činnost | 18.1.1999 - 26.2.2002 |
činnost realitní kanceláře | 18.1.1999 - 26.2.2002 |
hostinská činnost | 18.1.1999 - 19.1.2000 |
pronájem motorových vozidel a přívěsů | 18.1.1999 - 26.2.2002 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 18.1.1999 |
ubytovací služby | 18.1.1999 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
organizování školení a seminářů | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
zprostředkovatelstká činnost | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
činnost realitní kanceláře | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
ubytovací služby | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
hostinská činnost | 30.6.1998 - 18.1.1999 |
předseda představenstva | Ing. Petr Smysl |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 |
Adresa | Durychova 2397/24, 75002 Přerov |
člen představenstva | Viktor Ponomarev |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 |
Adresa | Boloňská 478/1, 10900 Praha |
člen představenstva | Viktor Ponomarev |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 7.10.2016 |
Adresa | Boloňská 478/1, 10900 Praha |
předseda představenstva | Ing. Petr Smysl |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2007 do 6.8.2015 |
Adresa | Durychova 2397/24, 75002 Přerov |
člen představenstva | Viktor Ponomarev |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2012 do 23.7.2014 |
Adresa | Tenisová 961/9, 10200 Praha |
člen představenstva | Viktor Ponomarev |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2007 do 4.1.2012 |
Adresa | Tenisová , Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2007 do 30.7.2008 |
Adresa | Mozolky 2433/59, 61600 Brno |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Mokroš |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2007 do 24.9.2007 |
Adresa | Kpt. Jaroše 1162/28, 69301 Hustopeče |
místopředseda představenstva | Ing. Zdeněk Mokroš |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2003 do 14.2.2007 |
Adresa | Kpt. Jaroše 1162/28, 69301 Hustopeče |
předseda představenstva | Ing. Petr Smysl |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2002 do 14.2.2007 |
Adresa | Durychova 2397/24, 75002 Přerov |
člen představenstva | Igor Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 14.2.2007 |
Adresa | Dřevařská 871/33, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 23.12.2003 |
Adresa | Tišnovská 1451/76, 61300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Petr Smysl |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 9.7.2002 |
Adresa | Durychova 2397/24, 75002 Přerov |
předseda představenstva | Ing. Richard Benda |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2001 do 20.3.2002 |
Adresa | Tišnovská 1451/76, 61300 Brno |
místopředseda představenstva | Igor Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2001 do 20.3.2002 |
Adresa | Dřevařská 871/33, 60200 Brno |
člen představenstva | Ing.arch. Ivan Kubáček |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2000 do 20.3.2002 |
Adresa | Rozárka 454/29, 64400 Brno |
místopředseda představenstva | Ivan Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2000 do 18.7.2001 |
Adresa | Azurová 2041/1, 62100 Brno |
předseda představenstva | Ing. Vladimír Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1998 do 18.7.2001 |
Adresa | Strnadova 2373/5, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Došek |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.1999 do 28.6.2000 |
Adresa | Okrouhlá 351/14, 62500 Brno |
členka představenstva | Ing. Hana Měšťánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1998 do 28.6.2000 |
Adresa | Tenorova 3567/36, 61500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Došek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1998 do 18.1.1999 |
Adresa | Jemelkova 25/4, 62500 Brno |
IČO: | 25533088 |
---|---|
Firma: | Průmyslové stavitelství Brno, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 1998 |
Sídlo: | Čechyňská 419/14, Brno 60200 |
---|
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků |
Výroba komunikačních zařízení |
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Balicí činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |