PROVENTI a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROVENTI a.s. v likvidaci (26506246) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 303, 33204 Losiná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2002 a je stále aktivní. PROVENTI a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PROVENTI a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROVENTI a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1473 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26506246 | |
Jméno: | ENGRUDA, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.1.2002 |
Zapsána dne: | 21.1.2002 | |
Řádná valná hromada společnosti, konaná dne 30.9. 2002 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti dle následujících ustanovení: | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 10 000 000,- Kč, peněžitým vkladem, upisování nových akcií nad tuto částku se nepřipouští. | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
b) Upisuje se 10 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 000 000,- Kč, na majitele, listinné podobě, neregistrovaných. | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
c) Všichni akcionáři se vzdávají v souladu s § 203 odst. 2, písm. c) zák. č. 513/91 Sb. v platném znění přednostního práva na upisování akcií. | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
d) Veškeré upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Davidu Jozefymu, r.č. 560722/0025, bytem 357 35 Chodov, Rooseveltova 834. | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
e) Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, a to v sídle společnosti, v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 21 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
f) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, to je 1 000 000,- Kč. | 13.1.2003 - 27.8.2003 | |
g) Předem určený zájemce je povinnen splatit část emisního kurzu, nejméně 30 % upsaných akcií na účet č. 571915052/2400, vedený u eBanky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. | 13.1.2003 - 27.8.2003 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.1.2002 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 20.12.2022 |
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 17.6.2002 - 20.12.2022 |
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 21.1.2002 - 17.6.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 303, Losiná 33204, Česká republika | 14.8.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Vršovců 1176/23, Chomutov 43001, Česká republika | 17.6.2002 - 14.8.2008 |
Adresa: | Táboritská 1000/23, Praha 3 13087, Česká republika | 21.1.2002 - 17.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 27.2.2015 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, zemědělství a lesnictví | 7.1.2004 - 27.2.2015 |
přípravné práce pro stavby | 4.6.2003 - 27.2.2015 |
zprostředkování obchodu | 4.6.2003 - 27.2.2015 |
velkoobchod | 4.6.2003 - 27.2.2015 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 4.6.2003 - 27.2.2015 |
specializovaný maloobchod | 4.6.2003 - 27.2.2015 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem | 21.1.2002 - 27.2.2015 |
místopředseda představenstva | Petr Březina |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2022 |
Adresa | Barvínková 582/8, 32600 Plzeň |
předseda představenstva | Pavel Březina |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2022 |
Adresa | Barvínková 582/8, 32600 Plzeň |
člen představenstva | Bohumila Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2013 do 20.12.2022 |
Adresa | Záhumenní 853, 33701 Rokycany |
člen představenstva | Marie Březinová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2013 do 20.12.2022 |
Adresa | Barvínková 582/8, 32600 Plzeň |
předseda představenstva | Pavel Březina |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2013 do 20.12.2022 |
Adresa | Barvínková 582/8, 32600 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Bohumila Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2008 do 23.7.2013 |
Adresa | Záhumenní 853/III, 33701 Rokycany |
předseda představenstva | Pavel Březina |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2008 do 23.7.2013 |
Adresa | Barvínková 582/8, 32600 Plzeň |
člen představenstva | Marie Březinová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2008 do 23.7.2013 |
Adresa | Barvínková 582/8, 32600 Plzeň |
Předseda představenstva | Pavel Březina |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2008 do 14.8.2008 |
Adresa | Barvínková 8/582, 32600 Plzeň |
Člen představenstva | Ing. Antonín Rais |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2008 do 14.8.2008 |
Adresa | 281, 43111 Jirkov |
Člen představenstva | Ing. Bohumila Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2008 do 14.8.2008 |
Adresa | Záhumenní 853/III, 33701 Rokycany |
Člen | Mgr. Marie Bartíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2003 do 14.1.2008 |
Adresa | Vršovců 983/10, 43001 Chomutov |
Člen | Blanka Nesládková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 14.1.2008 |
Adresa | SNP 153, 43144 Chomutov |
Předseda | Ing. Antonín Rais |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2004 do 14.1.2008 |
Adresa | Čechova 3840, 43001 Chomutov |
Předseda | Ing. Antonín Rais |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2003 do 7.1.2004 |
Adresa | Čechova 3840, 43001 Chomutov |
předseda | David Jozefy |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2002 do 4.6.2003 |
Adresa | Rooseveltova 834, 35735 Chodov |
Člen | Ing. Antonín Rais |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2003 do 4.6.2003 |
Adresa | Čechova 3840, 43001 Chomutov |
člen | Jana Šilhánková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2002 do 13.1.2003 |
Adresa | Bezručova 4247, 43001 Chomutov |
člen | František Bouda |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2002 do 13.1.2003 |
Adresa | Poděbradova 1158, 43001 Chomutov |
člen | Lukáš Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2002 do 17.6.2002 |
Adresa | Vinařská 694/25A, 69172 Kobouky u Brna |
IČO (identifikační číslo): | 26506246 |
---|---|
Jméno: | PROVENTI a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 1. 2002 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 303, Losiná 33204 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Březina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Březina |
IČO: | 26506246 |
---|---|
Firma: | PROVENTI a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Losiná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 2002 |
Sídlo: | 303, Losiná 33204 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |