ProTech SpT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ProTech SpT s.r.o. (49825402) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Brigádnická 1646/34, 28802 Nymburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 1995 a je stále aktivní. ProTech SpT s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ProTech SpT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ProTech SpT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33076 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49825402 | |
Jméno: | ProTech SpT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.4.1995 |
Zapsána dne: | 4.4.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brigádnická 1646, Nymburk 28802, Česká republika | 11.5.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 2214, Nymburk 28802, Česká republika | 12.7.2000 - 11.5.2009 |
Adresa: | V Zahrádkách 1536, Nymburk 28802, Česká republika | 4.4.1995 - 12.7.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.5.2009 |
činnost organizačních poradců | 12.7.2000 - 11.5.2009 |
marketing v oblasti strojírenství | 4.4.1995 - 12.7.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.4.1995 - 11.5.2009 |
poskytování software | 4.4.1995 - 11.5.2009 |
Jednatel | Irena Palátová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | Brigádnická 2592, 28802 Nymburk |
jednatel | Daniel Palát |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | Brigádnická 2592, 28802 Nymburk |
Jednatel | Irena Palátová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2000 do 27.11.2015 |
Adresa | Dlabačova 2015, 28802 Nymburk |
jednatel | Daniel Palát |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 27.11.2015 |
Adresa | Dlabačova 2015, 28802 Nymburk |
Jednatel | Irena Palátová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1998 do 12.7.2000 |
Adresa | Sadová 2116, Nymburk |
jednatel | ing. Jaroslav Hrádek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1995 do 22.6.1998 |
Adresa | Hořátev 74, 28913 Zvěřínek |
IČO (identifikační číslo): | 49825402 |
---|---|
Jméno: | ProTech SpT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 10. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Brigádnická 1646/34, Nymburk 28802 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Irena Palátová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Daniel Palát |
IČO: | 49825402 |
---|---|
Firma: | ProTech SpT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Nymburk |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 1994 |
Sídlo: | Brigádnická 1646/34, Nymburk 28802 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní vzdělávání |