PROSPERA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROSPERA s.r.o. (61065617) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Biskupcova 1889/48, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 1996 a je stále aktivní. PROSPERA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PROSPERA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROSPERA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 2. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43591 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61065617 | |
Jméno: | PROSPERA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.2.1996 |
Zapsána dne: | 28.2.1996 | |
Jediný společník rozhodl ke dni 17.12.2010 formou notářského zápisu NZ 339/2010, N 363/2010 o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, učiněné dne 15.12.2009 formou notářského zápisu JUDr. Ludmily Jedličkové (NZ 1104/2008, N 1 148/2008), ve smyslu ust. § 68 odst. 8 zákona č. 513/1991 Sb. Dnem 17.12.2010, jako dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora. | 17.1.2011 | |
Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 15.12.2008 ke dni 15.12.2008 a tímto dnem vstoupila do likvidace. | 9.1.2009 - 17.1.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.1.2011 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.2.1996 - 17.1.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Biskupcova 1889/48, Praha 13000, Česká republika | 24.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Náchodská 2301/1, Praha 19300, Česká republika | 25.2.2019 - 24.3.2023 |
Adresa: | Radlická 1359/49, Praha 15000, Česká republika | 17.1.2011 - 25.2.2019 |
Adresa: | Muškova 1404/1, Praha 14800, Česká republika | 18.5.2006 - 17.1.2011 |
Adresa: | Točitá 23, Praha 4 14000, Česká republika | 28.2.1996 - 18.5.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.2.2012 |
Opravy silničních vozidel | 1.2.2012 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 1.2.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.1.2011 - 1.2.2012 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 18.5.2006 - 17.1.2011 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 18.5.2006 - 17.1.2011 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 21.8.2002 - 17.1.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit. zákona) | 3.10.1997 - 17.1.2011 |
vedení účetnictví | 28.2.1996 - 12.2.2002 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 28.2.1996 - 17.1.2011 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 28.2.1996 - 17.1.2011 |
jednatel | Petr Hůla |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2012 |
Adresa | Biskupcova 1889/48, 13000 Praha |
jednatel | František Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2018 do 25.2.2019 |
Adresa | Radlická 1359/49, 15000 Praha |
jednatel | František Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2011 do 28.3.2018 |
Adresa | Radlická 1359/49, 15000 Praha 5 |
jednatel | František Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2011 do 28.3.2018 |
Adresa | Radlická 1359/49, 15000 Praha 5 |
Jednatel | Doris Matysová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1996 do 17.1.2011 |
Adresa | Kálikova 1553, Praha 5 |
jednatel | Jana Hůlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2000 do 7.3.2001 |
Adresa | Biskupcova 48, Praha 3 |
Jednatel | Eliška Gavalcová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1996 do 3.2.2000 |
Adresa | Zvoncovitá 1973/3, Praha 5 |
Jednatel | Petra Apeltauerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1996 do 3.2.2000 |
Adresa | Točitá 23, Praha 4 |
Jednatel | Jana Hůlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.1997 do 3.2.2000 |
Adresa | Biskupcova 48, Praha 3 |
Jednatel | Jana Hůlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1996 do 3.10.1997 |
Adresa | Horní 1/1474, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 61065617 |
---|---|
Jméno: | PROSPERA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 1996 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Náchodská 2301/1, Praha 19300 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 12. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2012 |
Zánik oprávnění | 6. 2. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 8. 4. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 8. 4. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 17. 10. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Hůla |
---|
IČO: | 61065617 |
---|---|
Firma: | PROSPERA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 2. 1996 |
Sídlo: | Biskupcova 1889/48, Praha 13000 |
---|
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |