PROSPECT spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROSPECT spol. s r.o. (14616688) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Výstavní 2224/8, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 1991 a je stále aktivní. PROSPECT spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o PROSPECT spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROSPECT spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 660 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14616688 | |
Jméno: | PROSPECT spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.4.1991 |
Zapsána dne: | 29.4.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.7.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 22. dubna 1991. | 29.4.1991 - 7.5.2015 |
Základní kapitál | 108 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.11.1993 | |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.1992 - 22.11.1993 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výstavní 2224/8, Ostrava 70900, Česká republika | 7.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Výstavní 2224/8, Ostrava 70900, Česká republika | 16.7.2003 - 7.5.2015 |
Adresa: | Výstavní 2224/8, Ostrava 70900, Česká republika | 23.4.1992 - 16.7.2003 |
Adresa: | , Ostrava , Česká republika | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 24.6.2024 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny | 24.6.2024 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 24.6.2024 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 25.1.2016 |
Projektová činnost ve výstavbě | 7.5.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 7.5.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.7.2014 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 30.7.2014 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 15.4.1999 - 30.7.2014 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 15.4.1999 - 30.7.2014 |
inženýrsko - dodavatelská činnost, kromě příloh z. 455/91 Sb. | 15.4.1999 - 30.7.2014 |
technická a ekonomická činnost | 15.4.1999 - 30.7.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 15.4.1999 - 7.5.2015 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 15.4.1999 - 7.5.2015 |
projektová činnost v IV | 23.4.1992 - 15.4.1999 |
projektování el. zařízení | 23.4.1992 - 30.7.2014 |
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) | 23.4.1992 - 30.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.4.1992 - 30.7.2014 |
zprostř. obch. se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly | 23.4.1992 - 30.7.2014 |
zprostředkování prací a služeb | 23.4.1992 - 30.7.2014 |
2. nákup a prodej projektové dokumentace, hmotných dodávek a souvisejících činností pro všechny druhy investic, | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
3. zprostředkovatelské služby , obstarávání nákupu a prodeje, | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
4. poradenská a konzultační činnost, provádění odborného zácviku v uvedených činnostech, | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
5. vývoj a realizace elektrotechnických a elektronických zařízení, | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
6. provádění obchodní činnosti ve výše uvedených činnostech. | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
1. výkon autorského dozoru, poskytování odborné pomoci, | 29.4.1991 - 23.4.1992 |
Jednatel | Ing. Jan Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Bukovanského 1341/16, 71000 Ostrava |
Jednatel | Ing. Vladimír Saj |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2018 |
Adresa | Havlíčkova 100, 74741 Branka u Opavy |
Jednatel | Ing. Jan Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2015 do 18.8.2021 |
Adresa | Bukovanského 823/14, 71000 Ostrava |
Jednatel | Ing. Vladimír Saj |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2015 do 28.9.2018 |
Adresa | Jaromíra Matuška 27/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Jan Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2003 do 7.5.2015 |
Adresa | Bukovanského 823/14, 71000 Ostrava |
jednatel | Ing. Vladimír Saj |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2003 do 7.5.2015 |
Adresa | J. Matuška , Ostrava |
jednatel | Ing. Vladimír Saj |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1999 do 16.7.2003 |
Adresa | J. Matuška , Ostrava - Dubina |
jednatel | Ing. Jan Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1999 do 16.7.2003 |
Adresa | Bukovanského 823/14, 71000 Ostrava |
jednatel | Ing. Vladimír Saj |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1992 do 15.4.1999 |
Adresa | J. Matuška , Ostrava - Dubina |
jednatel | Ing. Jan Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1991 do 15.4.1999 |
Adresa | Hlavní třída 678/118, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. Milan Vyležík |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1991 do 22.11.1993 |
Adresa | Prostřední 643/6, 72525 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 14616688 |
---|---|
Jméno: | PROSPECT spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 8 |
Sídlo: | Výstavní 2224/8, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 23. 8. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Vilím |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Saj |
IČO: | 14616688 |
---|---|
Firma: | PROSPECT spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 1991 |
Sídlo: | Výstavní 2224/8, Ostrava 70900 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |