PROSB Asset Management a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROSB Asset Management a.s. (03288765) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Finská 577/5, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2014 a je stále aktivní. PROSB Asset Management a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PROSB Asset Management a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROSB Asset Management a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 8. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 19914 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03288765 | |
Jméno: | Real Estate Group a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 12.8.2014 |
Zapsána dne: | 12.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.9.2018 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 12.8.2014 - 6.12.2016 | |
Počet členů správní rady: 1 | 12.8.2014 - 6.12.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.8.2014 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 24.9.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 6.12.2016 - 24.9.2018 |
kmenové akcie na jméno | 200 Kč | 10 000 | 28.8.2014 - 6.12.2016 |
kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 12.8.2014 - 28.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Finská 577/5, Praha 10100, Česká republika | 24.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Marie Cibulkové 404/25, Praha 14000, Česká republika | 6.12.2016 - 24.1.2024 |
Adresa: | Za Hládkovem 973/4, Praha 16900, Česká republika | 12.8.2014 - 6.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, | 24.1.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb, | 24.1.2024 |
Velkoobchod a maloobchod, | 24.1.2024 |
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, | 24.1.2024 |
Pronájem a půjčování věcí movitých, | 24.1.2024 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, | 24.1.2024 |
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, | 24.1.2024 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, | 24.1.2024 |
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, | 24.1.2024 |
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 24.1.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.12.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona | 28.8.2014 - 6.12.2016 |
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 28.8.2014 - 6.12.2016 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.8.2014 |
člen správní rady | Mgr. Pavel Rozehnal |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2024 |
Adresa | Na Marně 1135/7, 16000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Daniel Štrobl |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2020 do 24.1.2024 |
Adresa | Nádražní 307/15, 28401 Kutná Hora |
místopředseda představenstva | Mgr. Jiří Schűller |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2018 do 24.1.2024 |
Adresa | U Sluncové 666/12a, 18600 Praha |
předseda představenstva | MUDr. Slavomír Pietrucha |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2018 do 24.1.2024 |
Adresa | Marie Cibulkové 404/25, 14000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Tomáš Vilimovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2018 do 2.6.2020 |
Adresa | Zborovská 995, 28002 Kolín |
místopředseda představenstva | Mgr. Jiří Schűller |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2018 do 8.12.2018 |
Adresa | U Sluncové 666/12a, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Jiří Schűller |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2018 do 14.11.2018 |
Adresa | Balbínova 408/24, 12000 Praha |
statutární ředitel | Věra Pietruchová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 24.9.2018 |
Adresa | Marie Cibulkové 404/25, 14000 Praha |
statutární ředitel | František Vilimovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2014 do 6.12.2016 |
Adresa | Zborovská 995, 28002 Kolín |
statutární ředitel | Barbora Ročňová Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 28.8.2014 |
Adresa | U průhonu 1368/15, 17000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 03288765 |
---|---|
Jméno: | PROSB Asset Management a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 8. 2014 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Finská 577/5, Praha 10100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2014 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Pavel Rozehnal |
---|
IČO: | 03288765 |
---|---|
Firma: | PROSB Asset Management a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 8. 2014 |
Sídlo: | Finská 577/5, Praha 10100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |