Propuls s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Propuls s.r.o. (48169137) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese S. K. Neumanna 2793, 53002 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 1993 a je stále aktivní. Propuls s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Propuls s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Propuls s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4071 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48169137 | |
Jméno: | Propuls s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.3.1993 |
Zapsána dne: | 19.3.1993 | |
V důsledku rozdělení společnosti JHV-ENGINEERING s.r.o., se sídlem Nádražní 641, Rosice, 533 51 Pardubice, identifikační číslo 259 22 505, došlo k převodu části jmění společnosti JHV-ENGINEERING s.r.o. na nástupnickou společnost Propuls s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 2793, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 481 69 137, vše jak je specifikováno v projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 26.10.2016. Rozhodný den: 1.1.2017. | 4.1.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.7.2014 | |
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 22.12.2008 mezi prodávajícím Propuls s.r.o. se sídlem Pardubice, S.K.Neumanna 2708, PSČ 53002, identifikační číslo 48169137 a kupujícím PROPULS SOLAR s.r.o. se sídlem Pardubice, Svítkov, K Dubině 585 , PSČ 530 06, identifikační číslo 27531732, se zapisuje prodej části podniku Divize 1 - solární systémy. | 11.2.2009 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 11.3.1993 podle zák. č. 513/91 Sb.. | 19.3.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | S. K. Neumanna 2793, Pardubice 53002, Česká republika | 1.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | S.K.Neumanna 2793, Pardubice 53002, Česká republika | 11.2.2009 - 1.11.2016 |
Adresa: | S.K.Neumanna 2708, Pardubice 53002, Česká republika | 7.2.2004 - 11.2.2009 |
Adresa: | K Dubině čp. 858, Pardubice 53006, Česká republika | 23.4.2003 - 7.2.2004 |
Adresa: | Jana Zajíce 953, Pardubice 53012, Česká republika | 19.3.1993 - 23.4.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 23.7.2014 |
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 30.6.2004 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.6.2004 |
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 30.6.2004 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 30.6.2004 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 30.6.2004 |
Realitní činnost | 30.6.2004 |
Správa a údržba nemovitostí | 30.6.2004 |
Poskytování software | 19.3.1993 - 30.6.2004 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.3.1993 - 30.6.2004 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru strojírenství a výpočetní techniky | 19.3.1993 - 30.6.2004 |
Jednatel | Pavel Stefan |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 |
Adresa | Zelená 231, 53003 Pardubice |
Jednatel | Ing. Jaromír Hvížďala |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 20.7.2017 |
Adresa | K Dubině 858, 53006 Pardubice |
Jednatel | Ing. Jaromír Hvížďala |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 20.7.2017 |
Adresa | K Dubině 858, 53006 Pardubice |
Jednatel | Ing. Jaromír Hvížďala |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2003 do 15.8.2013 |
Adresa | K Dubině čp. 858, 53006 Pardubice |
Jednatel | Ing. Pavel Stefan |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 21.3.2013 |
Adresa | Benešovo náměstí 2476, 53002 Pardubice |
Jednatel | Ing. Pavel Stefan |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2003 do 23.11.2011 |
Adresa | Boháčova čp. 731, 53003 Pardubice |
jednatel společnosti | Ing. Václav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 23.4.2003 |
Adresa | Okružní 504, Trhová Kamenice |
jednatel společnosti | Ing. Jaromír Hvížďala |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 23.4.2003 |
Adresa | Jana Zajíce 953, Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 48169137 |
---|---|
Jméno: | Propuls s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | S. K. Neumanna 2793, Pardubice 53002 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 24. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 24. 4. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Stefan |
---|
IČO: | 48169137 |
---|---|
Firma: | Propuls s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice V |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 3. 1993 |
Sídlo: | S. K. Neumanna 2793, Pardubice 53002 |
---|
Výroba ostatních strojů pro speciální účely |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |