PROPAL, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROPAL, spol. s r.o. (44889151) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Křenovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 a je stále aktivní. PROPAL, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PROPAL, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROPAL, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2642 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44889151 | |
Jméno: | PROPAL, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1991 |
Zapsána dne: | 30.12.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | č.p. 81, Kojetín 75201, Česká republika | 30.9.2003 |
---|---|---|
Adresa: | , Křenovice č.p. 81 75241, Česká republika | 4.11.1996 - 30.9.2003 |
Adresa: | Padlých hrdinů 159, Kojetín , Česká republika | 25.9.1996 - 4.11.1996 |
Adresa: | Padlých hrdinů 467, Kojetín , Česká republika | 30.12.1991 - 25.9.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 28.7.2016 |
zámečnictví, nástrojářství | 28.7.2016 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 28.7.2016 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 28.7.2016 |
opravy silničních vozidel | 28.7.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2016 |
nakládání s odpady /vyjma nebezpečnými/ | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
zámečnictví | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
opravy pracovních strojů | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
opravy silničních vozidel | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
zasilatelství | 17.6.2004 - 28.7.2016 |
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti | 30.9.2003 - 28.7.2016 |
silniční motorová doprava nákladní | 18.1.2000 - 30.9.2003 |
provozování cestovní kanceláře | 23.5.1994 - 30.9.2003 |
průvodcovská činnost | 23.5.1994 - 30.9.2003 |
nákup a prodej zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb. | 15.7.1993 - 28.7.2016 |
práce mechanizačními prostředky mimo činnosti uvedené v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb. | 15.7.1993 - 28.7.2016 |
nákup a prodej pevných paliv, včetně rozvozu | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
nákup a prodej stavebnin a stavebního materiálu | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
práce mechanizačními prostředky | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
opravy stavební, zemědělské techniky, autoopravárenství | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
zprostředkovatelská služba | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
provoz velkoobchodu | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
nákup a prodej zboží | 30.12.1991 - 15.7.1993 |
jednatel | Svatopluk Horák |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 |
Adresa | 81, 75201 Křenovice |
jednatel | Svatopluk Horák |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2004 |
Adresa | 81, Křenovice |
jednatel | Aleš Horák |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 |
Adresa | 187, 75201 Křenovice |
jednatel | Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 |
Adresa | Sladovní 1250, 75201 Kojetín |
jednatel | Svatopluk Horák |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2004 do 18.11.2016 |
Adresa | 81, Křenovice |
jednatel | Svatopluk Horák |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 27.10.2004 |
Adresa | , Křenovice 81 |
jednatel | Stanislav Hečlo |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 15.7.1993 |
Adresa | J.J. z Brandýsa 4, Přerov |
IČO (identifikační číslo): | 44889151 |
---|---|
Jméno: | PROPAL, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | 81, Křenovice 75201 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 17. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 17. 2. 2001 |
Ukončení oprávnění | 1. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 20. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1996 |
IČO: | 44889151 |
---|---|
Firma: | PROPAL, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Křenovice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 12. 1991 |
Sídlo: | , Křenovice |
---|
Těžba a dobývání j. n. |
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |