Prontus agro, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Prontus agro, s.r.o. (25822756) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 21, 79376 Zlaté Hory. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1998 a je stále aktivní. Prontus agro, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Prontus agro, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Prontus agro, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25822756 | |
Jméno: | Prontus agro, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.1998 |
Zapsána dne: | 16.10.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 3.7.2014 - 25.9.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.7.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1998 - 16.7.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 21, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 16.3.2007 |
---|---|---|
Adresa: | 161, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 16.10.1998 - 16.3.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost | 5.3.2024 |
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) | 5.3.2024 |
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů | 5.3.2024 |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků | 5.3.2024 |
Velkoobchod a maloobchod | 5.3.2024 |
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 5.3.2024 |
Ubytovací služby | 5.3.2024 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 5.3.2024 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 5.3.2024 |
zemědělská výroba | 11.3.2015 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 3.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2014 - 5.3.2024 |
ubytovací služby | 5.4.2006 - 3.7.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 5.4.2006 - 3.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.10.1998 - 3.7.2014 |
zemědělská činnost | 16.10.1998 - 3.7.2014 |
jednatel | Ing. Jaromír Cihelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2015 |
Adresa | 161, 79376 Zlaté Hory |
jednatel | Mgr. Karla Waňková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | U Sv. Rocha 152, 79376 Zlaté Hory |
jednatel | Ing. Petr Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2014 do 12.8.2015 |
Adresa | Loučky 2264/29, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. Jaromír Cihelka |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1998 do 21.6.2015 |
Adresa | 161, 79376 Zlaté Hory |
jednatel | Ing. Petr Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2002 do 15.6.2014 |
Adresa | Loučky 2264/29, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. Petr Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1998 do 12.9.2002 |
Adresa | Vítězná 2737/18, 70200 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25822756 |
---|---|
Jméno: | Prontus agro, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 21, Zlaté Hory 79376 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaromír Cihelka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Karla Waňková |
IČO: | 25822756 |
---|---|
Firma: | Prontus agro, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Zlaté Hory |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 10. 1998 |
Sídlo: | 21, Zlaté Hory 79376 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Chov zvířat pro zájmový chov |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba průmyslových krmiv |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ubytování |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |