PromTo CZ,s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PromTo CZ,s.r.o. (26232553) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Viniční 2854/130, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2000 a je stále aktivní. PromTo CZ,s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PromTo CZ,s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PromTo CZ,s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26232553 | |
Jméno: | PromTo CZ,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.2000 |
Zapsána dne: | 12.12.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Viniční 2854/130, Brno 61500, Česká republika | 27.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Viniční 130, Brno 61500, Česká republika | 12.12.2000 - 27.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod | 27.6.2008 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 27.6.2008 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 27.6.2008 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti informatiky | 27.6.2008 |
reklamní činnost a marketing | 27.6.2008 |
velkoobchod | 27.6.2008 |
zprostředkování služeb | 27.6.2008 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 27.6.2008 |
vývoj, údržba a poskytování software | 12.12.2000 |
Jednatel | Ing. Jiří Raštica |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2016 |
Adresa | Herčíkova 2496/14, 61200 Brno |
Jednatel | Ing. Zdeněk Gela |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2016 |
Adresa | Viniční 2854/130, 61500 Brno |
Jednatel | Ing. Jiří Raštica |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 27.9.2016 |
Adresa | 301, 68708 Buchlovice |
Jednatel | Ing. Zdeněk Gela |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 27.9.2016 |
Adresa | Viniční 130, 61500 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26232553 |
---|---|
Jméno: | PromTo CZ,s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 2000 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Viniční 2854/130, Brno 61500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Gela |
---|
IČO: | 26232553 |
---|---|
Firma: | PromTo CZ,s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2000 |
Sídlo: | Viniční 2854/130, Brno 61500 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Opravy počítačů a periferních zařízení |