Prokopské údolí s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Prokopské údolí s.r.o. (07855699) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Antala Staška 1859/34, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2019 Prokopské údolí s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Prokopské údolí s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Prokopské údolí s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 2. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 308754 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07855699 | |
Jméno: | ATHLESTAN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.2.2019 |
Zapsána dne: | 14.2.2019 |
Základní kapitál | 60 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.2.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 14.2.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 14.2.2019 |
Správa vlastního majetku. | 14.2.2019 |
jednatel | Václav Velkoborský |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2020 |
Adresa | U železné lávky 567/12, 11800 Praha |
jednatel | Daniel Knespl |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2019 do 21.9.2020 |
Adresa | Opfikonerstrasse 5 , 8303 Bassersdorf |
jednatel | Václav Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2019 do 13.9.2019 |
Adresa | Kryblická 363, 54101 Trutnov |
IČO: | 07855699 |
---|---|
Firma: | Prokopské údolí s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 2. 2019 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |