PROGEN, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROGEN, s.r.o. (60486333) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolská 1867/22, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1994 a je stále aktivní. PROGEN, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o PROGEN, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROGEN, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27052 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60486333 | |
Jméno: | PROGEN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.3.1994 |
Zapsána dne: | 1.3.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 1867/22, Praha 12000, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolská 22, Praha 2 , Česká republika | 1.3.1994 - 11.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí včetně jiných než základních služeb | 31.7.2001 |
úklidové služby | 31.7.2001 |
administrativní služby | 31.7.2001 |
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu | 1.3.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.3.1994 |
Jednatel | MUDr.PaeDr. Zuzana Matoušová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2019 |
Adresa | Brdlíkova 195/17, 15000 Praha |
Jednatel | Jiří Štern |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Jílovská 491, 25241 Dolní Břežany |
Jednatel | MUDr.PaeDr. Zuzana Matoušová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 26.7.2019 |
Adresa | Brdlíkova 195/17, 15000 Praha |
Jednatel | MUDr.PaeDr. Zuzana Matoušová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2002 do 11.10.2016 |
Adresa | Brdlíkova 195/17, Praha 5 |
Jednatel | Jiří Štern |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2002 do 11.10.2016 |
Adresa | Nevanova 1053/21, Praha 6 |
Jednatel | Ing.arch. Michael Klang |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1994 do 11.3.2002 |
Adresa | Sladkovičova 1306/161, Praha 4 |
Jednatel | Jiří Štern |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1994 do 11.3.2002 |
Adresa | Kosmákova 1093/1, Jihlava |
IČO (identifikační číslo): | 60486333 |
---|---|
Jméno: | PROGEN, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 3. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sokolská 1867/22, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Štern |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr.PaeDr. Zuzana Matoušová |
IČO: | 60486333 |
---|---|
Firma: | PROGEN, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 1994 |
Sídlo: | Sokolská 1867/22, Praha 12000 |
---|
Developerská činnost |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Úklidové činnosti |