PROFICAN, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PROFICAN, v.o.s. (25029622) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Lodní náměstí 1093/7, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1997 a je stále aktivní. PROFICAN, v.o.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PROFICAN, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PROFICAN, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 8480 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25029622 | |
Jméno: | PROFICAN, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 15.12.1997 |
Zapsána dne: | 15.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lodní náměstí 1093/7, Litoměřice 41201, Česká republika | 4.1.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 307, Bohušovice nad Ohří 41156, Česká republika | 4.6.2007 - 4.1.2013 |
Adresa: | Lodní náměstí 7, Litoměřice 41201, Česká republika | 15.12.1997 - 4.6.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem movitých věcí | 15.12.1997 |
zprostředkování výkonů, obchodu a služeb | 15.12.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.12.1997 |
Společník | Ondřej Kaválek |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2013 |
Adresa | Křepkova 2139/12, 41201 Litoměřice |
Společník | Jitka Kaválková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 |
Adresa | Křepkova 2139/12, 41201 Litoměřice |
Společník | Jitka Kaválková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2012 do 14.11.2015 |
Adresa | Křepkova 2139/12, 41201 Litoměřice |
Společník | Ondřej Kaválek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 4.1.2013 |
Adresa | Lipová 121, Bohušovice nad Ohří |
Společník | Josef Šáfr |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 23.5.2012 |
Adresa | Brozanská 184, Bohušovice nad Ohří |
IČO (identifikační číslo): | 25029622 |
---|---|
Jméno: | PROFICAN, v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 1997 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lodní náměstí 1093/7, Litoměřice 41201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jitka Kaválková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Kaválek |
IČO: | 25029622 |
---|---|
Firma: | PROFICAN, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 12. 1997 |
Sídlo: | Lodní náměstí 1093/7, Litoměřice 41201 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu |