PRO TENAX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PRO TENAX s.r.o. (64357465) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Plzeňská 35, 25219 Chrášťany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 1995 a je stále aktivní. PRO TENAX s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PRO TENAX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PRO TENAX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 233026 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64357465 | |
Jméno: | PRO TENAX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.7.1995 |
Zapsána dne: | 18.7.1995 | |
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 23. 11. 2022, který byl schválen oběma společnostmi zúčastněnými na přeměně dne 30. 12. 2022, došlo k rozdělení společnosti PRO TENAX s.r.o. a k přechodu části jejího jmění, uvedeného v projektu, n a nástupnickou společnost PTX Energo s.r.o., se sídlem Sokolov, Křížová 138, PSČ 35601, IČO 264 05 415. Rozhodný den byl určen na den 1. 1. 2022. | 1.1.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 5.9.2014 - 18.1.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 35, Chrášťany 25219, Česká republika | 24.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 35, Chrášťany 25219, Česká republika | 5.9.2014 - 24.11.2015 |
Adresa: | Spartakiádní 1976, Sokolov 35601, Česká republika | 22.9.1997 - 5.9.2014 |
Adresa: | Slezská 1482, Sokolov 35601, Česká republika | 18.7.1995 - 22.9.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - ubytovací služby - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 18.1.2023 |
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot nosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 5.9.2014 |
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti základní tělesné výchovy | 5.9.2014 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 5.9.2014 |
zámečnictví, nástrojářství | 5.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.9.2014 - 18.1.2023 |
zemědělská prvovýroba rostlinná a živočišná | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
ubytovací činnost | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
masérské služby | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
vyučování v oboru cizích jazyků a umění | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
provozování veřejných tělovýchovných škol | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
zpracování ekonomické agendy | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
ekonomické a organizační poradenství | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
obchodní a zprostředkovatelská činnost | 24.2.1997 - 5.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.7.1995 - 5.9.2014 |
silniční motorová doprava | 18.7.1995 - 5.9.2014 |
jednatel | Ing. Jiří Stariat |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Olgy Havlové 2874/20, 13000 Praha |
Jednatel | Miloslav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 16.9.2021 |
Adresa | 616, 35801 Stříbrná |
Jednatel | Ing. Michal Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 18.1.2018 |
Adresa | Pod třešněmi 760/22, 15400 Praha |
Jednatel | Ing. Michal Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 18.1.2018 |
Adresa | Pod třešněmi 760/22, 15400 Praha |
Jednatel | Miloslav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 24.11.2015 |
Adresa | 616, 35801 Stříbrná |
Jednatel | Ing. Michal Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 24.11.2015 |
Adresa | Pod třešněmi 760/22, 15400 Praha |
Jednatel | Ing. Michal Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2012 do 5.9.2014 |
Adresa | Gabinova 863, Praha 5 |
Jednatel | Miloslav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2002 do 24.6.2014 |
Adresa | 9E, 35721 Stříbrná |
Jednatel | Ing. Michal Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.1995 do 18.2.2012 |
Adresa | Gabinova 863, Praha 5 |
Jednatel | Jan Smaržík |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1997 do 18.1.2003 |
Adresa | Spartakiádní 1976, Sokolov |
Jednatel | Dana Stariatová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.1995 do 22.9.1997 |
Adresa | Slezská 1482, Sokolov |
IČO (identifikační číslo): | 64357465 |
---|---|
Jméno: | PRO TENAX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 7. 1995 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Plzeňská 35, Chrášťany 25219 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 16. 6. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Bureš |
---|
IČO: | 64357465 |
---|---|
Firma: | PRO TENAX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Chrášťany |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 7. 1995 |
Sídlo: | Plzeňská 35, Chrášťany 25219 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |