PRO PRESS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PRO PRESS, spol. s r.o. (48590371) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Alšovo nábřeží 83/4, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 1993 a je stále aktivní. PRO PRESS, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PRO PRESS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PRO PRESS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18364 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48590371 | |
Jméno: | PRO PRESS, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.1993 |
Zapsána dne: | 12.3.1993 | |
Valná hromada společnosti rozhodla dne 10. ledna 2024 o zrušení likvidace s účinností ke dni 10. ledna 2024. | 12.2.2024 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Alšovo nábřeží 83/4, Praha 11000, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Alšovo nábřeží 83/4, Praha 11000, Česká republika | 21.12.1993 - 10.10.2016 |
Adresa: | Domažlická 1232/3, Praha 13000, Česká republika | 12.3.1993 - 21.12.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vydavatelství periodických a neperiodických tiskovin | 12.3.1993 |
jednatel | Ing. Hana Botková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2024 |
Adresa | V Horní Stromce 2305/9, 13000 Praha |
jednatel | Ing. Hana Botková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2024 do 23.2.2024 |
Adresa | 209, 25164 Struhařov |
likvidátor | Mgr. Josef Černý |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 22.5.2018 |
Adresa | Štěpánská 612/16, 11000 Praha |
likvidátor | Mgr. Josef Černý |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1995 do 10.10.2016 |
Adresa | Štěpánská 612/16, 11000 Praha |
jednatel | Mgr. Jan Hladký |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1993 do 28.8.1995 |
Adresa | Na Špitálce 1443/1, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Hana Botková |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1993 do 28.8.1995 |
Adresa | Želivského , Praha 3 |
jednatel | JUDr. Pavel Kačírek |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1993 do 28.8.1995 |
Adresa | Horčičkova 544/12, 14900 Praha |
jednatel | Josef Reichman |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1993 do 28.8.1995 |
Adresa | Ovenecká 1072/17, 17000 Praha |
Jednatel | Mgr. Jan Hladký |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1993 do 21.12.1993 |
Adresa | Na dělostřílnách 829/1, 16200 Praha 6 |
Jednatel | PhDr. Michaele Storchová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | Třebízského 1391/8, 12000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 48590371 |
---|---|
Jméno: | PRO PRESS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Alšovo nábřeží 83/4, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Botková |
---|
IČO: | 48590371 |
---|---|
Firma: | PRO PRESS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 3. 1993 |
Sídlo: | Alšovo nábřeží 83/4, Praha 11000 |
---|
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |