PRO CYCLING, spol. s r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PRO CYCLING, spol. s r. o. v likvidaci (44267347) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U laboratoře 187/23, 16200 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 1991 PRO CYCLING, spol. s r. o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PRO CYCLING, spol. s r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PRO CYCLING, spol. s r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5080 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44267347 | |
Jméno: | PRO CYCLING, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.11.1991 |
Zapsána dne: | 15.11.1991 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 500/2024-5 ze dne 8. 4. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8. 5. 2024. | 12.6.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 7.11.1991 | 15.11.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U laboratoře 187/23, Praha 16200, Česká republika | 15.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U laboratoře 187/23, Praha 16200, Česká republika | 15.11.1991 - 15.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
S výjimkou věcí a činností, k nimž je nutné povolení podle platných předpisů, - zřízení a provoz restauračního a hotelového zařízení, včetně veškerých služeb s tím souvisejících - obchodní a zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebního a průmyslového zboží, zejména sportovního materiálu. | 15.11.1991 |
Člen statutárního orgánu | Jaroslav Poslušný |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 |
Adresa | Heusteigstrasse 28 , Boblingen |
společníci | ing. Martin Penc |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 |
Adresa | Hurbanova 1183/34, 14200 Praha |
Člen statutárního orgánu | Jaroslav Poslušný |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1991 do 15.9.2016 |
Adresa | Heusteigstrasse 28 , Boblingen, Německo |
společníci | ing. Martin Penc |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 15.9.2016 |
Adresa | Hurbanova 1183/34, 14200 Praha |
společníci | ing. Martin Penc |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1991 do 14.10.2015 |
Adresa | Machuldova 592/2, 14200 Praha |
IČO: | 44267347 |
---|---|
Firma: | PRO CYCLING, spol. s r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 11. 1991 |
Sídlo: | U laboratoře 187/23, Praha 16200 |
---|
Ostatní podobná ubytovací zařízení |