Prism HoldCo s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Prism HoldCo s.r.o. (19196733) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kabelíkova 2682/1, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2023 Prism HoldCo s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Prism HoldCo s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Prism HoldCo s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 3. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 94252 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19196733 | |
Jméno: | Blue International s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.3.2023 |
Zapsána dne: | 29.3.2023 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kabelíkova 2682/1, Přerov 75002, Česká republika | 7.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 344/23, Praha 15000, Česká republika | 29.3.2023 - 7.10.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 6.10.2023 |
Poskytování služeb managementu | 6.10.2023 |
Jednatel (A) | Friedel Drees |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | Leerbichlallee 11 , 82031 Grünwald, Bavorsko |
Jednatel (A) | Vladimir Albert Georges Lasocki |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | 37 Irene Road , Londýn |
Jednatel (A) | Petr Rieger |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | 144, 50353 Sloupno |
Jednatel (A) | Fabian Willi Westenberger |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | Klenzestraße 41 , 80469 Mnichov, Bavorsko |
Jednatel (C) | Alena Moore |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | 18, 68321 Podivice |
Jednatel (B) | Gerald Rausnitz |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | Kozlovská 2851/45, 75002 Přerov |
Jednatel | Katie Michelle Stradling |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 do 6.10.2023 |
Adresa | 2 Pinehurst Mews, Haringey Park, Londýn, N8 9FL , |
Jednatel | William Gerard Cagney |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 do 6.10.2023 |
Adresa | Rue des Ecoles 45 , 6724 Houdemont |
jednatel | Tomáš Vinkler |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 do 19.5.2023 |
Adresa | Jarmily Novotné 1752/7, 15300 Praha |
IČO: | 19196733 |
---|---|
Firma: | Prism HoldCo s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 3. 2023 |
Sídlo: | Kabelíkova 2682/1, Přerov 75002 |
---|
Činnosti vedení podniků |
Administrativní a kancelářské činnosti |