Prima travels, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Prima travels, s.r.o. (25016636) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jana Ámose Komenského 452, 43151 Klášterec nad Ohří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 1997 a je stále aktivní. Prima travels, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Prima travels, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Prima travels, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 2. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12009 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25016636 | |
Jméno: | Prima travels, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.2.1997 |
Zapsána dne: | 27.2.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.2.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jana Ámose Komenského 452, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika | 7.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Pod skalkou 58, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika | 27.2.1997 - 4.10.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 7.1.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.10.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.2.1997 - 4.10.2010 |
provozování cestovní kanceláře | 27.2.1997 - 4.10.2010 |
Jednatel | Iveta Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 |
Adresa | Jana Ámose Komenského 452, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | JUDr. Jana Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | 66, 43151 Perštejn |
Jednatel | JUDr. Jana Martinů |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 21.1.2022 |
Adresa | Zahradní 253, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Iveta Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2010 do 7.1.2015 |
Adresa | Jana Ámose Komenského 452, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Iveta Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2007 do 4.10.2010 |
Adresa | 17.listopadu 468, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Iveta Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.1997 do 17.8.2007 |
Adresa | 17.listopadu 468, 43151 Klášterec nad Ohří |
IČO (identifikační číslo): | 25016636 |
---|---|
Jméno: | Prima travels, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 2. 1997 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jana Ámose Komenského 452, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 7. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 21. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jana Martinů |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Iveta Petrová |
IČO: | 25016636 |
---|---|
Firma: | Prima travels, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Ohří |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 2. 1997 |
Sídlo: | Jana Ámose Komenského 452, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Činnosti cestovních agentur |
Průvodcovské činnosti |