PRESFOR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PRESFOR s.r.o. (25916599) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 1111, 56301 Lanškroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1999 PRESFOR s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PRESFOR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PRESFOR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 16. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14227 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25916599 | |
Jméno: | PRESFOR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.1999 |
Zapsána dne: | 16.2.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.5.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.1999 - 13.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 1111, Lanškroun 56301, Česká republika | 13.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 191, Lanškroun 56301, Česká republika | 16.2.1999 - 13.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.2.1999 |
Lisování kovových součástí | 16.2.1999 |
jednatel | Ing. Filip Ambrož |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2015 |
Adresa | 26, 56301 Lanškroun |
jednatel | Ing. Robert Skřeček |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2015 |
Adresa | Dobrovského 258, 56301 Lanškroun |
Miloslav Polanský | |
Ve funkci | od 16.2.1999 do 13.5.2015 |
Adresa | Mánesova 451, Lanškroun |
Jednatel | František Jiras |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2002 do 13.5.2015 |
Adresa | Za Střelnicí 498, 56301 Lanškroun |
Jednatel | František Jiras |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.1999 do 20.2.2002 |
Adresa | Vančurova 460, Lanškroun |
IČO: | 25916599 |
---|---|
Firma: | PRESFOR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Lanškroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 2. 1999 |
Sídlo: | Nádražní 1111, Lanškroun 56301 |
---|
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Nespecializovaný velkoobchod |