PREMOM, s.r.o.v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PREMOM, s.r.o.v likvidaci (25330039) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 304/12, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1997 PREMOM, s.r.o.v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PREMOM, s.r.o.v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PREMOM, s.r.o.v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26391 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25330039 | |
Jméno: | PREMOM, s.r.o.v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.1997 |
Zapsána dne: | 10.3.1997 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15.3.2024, č.j. 61 Cm 35/2024-12, byl společnosti jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 18.4.2024. | 30.4.2024 | |
Usnesením Krajského soud v Brně ze dne 11.1.2016, č.j. 35 Cm 278/2015 - 33, které nabylo právní moci dne 10.2.2016, byla společnost zrušena s likvidaci a jmenován likvidátor. | 16.2.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešova 304/12, Brno 60200, Česká republika | 16.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Marešova 304/12, Brno 60200, Česká republika | 10.3.1997 - 16.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.6.2010 |
hostinská činnost | 2.2.2010 |
zprostředkovatelská činnost | 10.3.1997 - 3.6.2010 |
jednatel | Mgr. Jan Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2021 do 9.2.2023 |
Adresa | Černovická 253/2c, 61700 Brno |
jednatel | Mgr. Jan Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 do 24.12.2021 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Mgr. Jan Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 8.10.2021 |
Adresa | Starobrněnská 289/7, 60200 Brno |
jednatel | Mgr. Jan Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 23.3.2016 |
Adresa | Štursova 576/43a, 61600 Brno |
jednatel | Mgr. Jan Farkač |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2003 do 13.8.2014 |
Adresa | Česká 161/1, 60200 Brno |
jednatel | doc. MUDr. Petr Mayer, CSC. |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1997 do 15.7.2003 |
Adresa | Marešova 304/12, 60200 Brno |
IČO: | 25330039 |
---|---|
Firma: | PREMOM, s.r.o.v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 1997 |
Sídlo: | Marešova 304/12, Brno 60200 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |