Premi, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Premi, s.r.o. v likvidaci (27226514) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hostivařská 133/64, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 2005 a je stále aktivní. Premi, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Premi, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Premi, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 105908 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27226514 | |
Jméno: | Premi, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.4.2005 |
Zapsána dne: | 13.4.2005 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1134/2017-3 ze dne 12.6.2017, které nabylo právní moci dnem 11.7.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.8.2017 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hostivařská 133/64, Praha 10200, Česká republika | 14.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jindřišská 908/12, Praha 1 11000, Česká republika | 18.10.2012 - 14.9.2015 |
Adresa: | Jindřišská 908/12, Praha 11000, Česká republika | 18.10.2012 - 14.9.2015 |
Adresa: | Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 17004, Česká republika | 13.4.2005 - 18.10.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
realitní činnost | 13.4.2005 |
správa a údržba nemovitostí | 13.4.2005 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 13.4.2005 |
Jednatel | Martin Závodník |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2021 |
Adresa | 22, 59301 Rožná |
Jednatel | Martin Závodník |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2021 do 5.12.2021 |
Adresa | Hellichova 585/38, 29001 Poděbrady |
Jednatel | Martin Závodník |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 do 11.3.2021 |
Adresa | 12, 67161 Stošíkovice na Louce |
Jednatel | Martin Závodník |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2015 do 20.2.2019 |
Adresa | 6, 67161 Stošíkovice na Louce |
jednatel | Tereza Kasalá |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2012 do 14.9.2015 |
Adresa | Na Vysoké mezi 453/55, 28922 Lysá nad Labem |
jednatel | Artur Sichrovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2005 do 18.10.2012 |
Adresa | Šmeralova 178/1, 17000 Praha 7 |
IČO (identifikační číslo): | 27226514 |
---|---|
Jméno: | Premi, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 4. 2005 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hostivařská 133/64, Praha 10200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Závodník |
---|
IČO: | 27226514 |
---|---|
Firma: | Premi, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 4. 2005 |
Sídlo: | Hostivařská 133/64, Praha 10200 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |