PREFKALK, spol. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PREFKALK, spol. s.r.o. (13695401) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Purkyňova 2674/27, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 1991 a je stále aktivní. PREFKALK, spol. s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PREFKALK, spol. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PREFKALK, spol. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 1. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 493 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13695401 | |
Jméno: | PREFKALK, spol. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.1.1991 |
Zapsána dne: | 9.1.1991 | |
Způsob zřízení:Spol.smlouvou ze dne 9.1.191 Kmenové jmění spol. činí 100.000 Kčs Výše kladů každého společníka činí 50.000 Kčs Podepisování: K názvu spol.připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků | 9.1.1991 - 31.1.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Purkyňova 27, Brno , Česká republika | 9.1.1991 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba cementového zboží a umělého kamene | 31.1.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.1.1994 |
provádění bytových a občanských staveb | 31.1.1994 - 24.10.2001 |
výroba stavebních prefabrikátů | 9.1.1991 - 31.1.1994 |
Jednatel | Ing. Hana Kolevová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2022 |
Adresa | Purkyňova 2674/27, 61200 Brno |
Jednatel | Antonín Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 do 15.10.2022 |
Adresa | Čápkova 16/8, 60200 Brno |
Jednatel | Tereza Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2022 do 13.8.2022 |
Adresa | 120, 63500 Brno |
jednatel | Antonín Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 13.7.2022 |
Adresa | Čápkova 16/8, 60200 Brno |
jednatel | Antonín Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1994 do 6.11.2015 |
Adresa | Purkyňova 27, 61200 Brno |
jednatel | Lubomír Kylhof |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1994 do 15.2.1996 |
Adresa | Purkyňova 27, 61200 Brno |
společník | Kubíček Antonín |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1991 do 31.1.1994 |
Adresa | Purkyňova27 , Brno |
společník | Kylhof Lubomír |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.1991 do 31.1.1994 |
Adresa | Purkyňova 27, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 13695401 |
---|---|
Jméno: | PREFKALK, spol. s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 1. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Purkyňova 2674/27, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 4. 1997 |
IČO: | 13695401 |
---|---|
Firma: | PREFKALK, spol. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 1. 1991 |
Sídlo: | Purkyňova 2674/27, Brno 61200 |
---|
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |