Precedens s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Precedens s.r.o. (26191954) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čeljabinská 655/10, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2000 a je stále aktivní. Precedens s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Precedens s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Precedens s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 8. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 78450 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26191954 | |
Jméno: | Precedens s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.8.2000 |
Zapsána dne: | 3.8.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.10.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čeljabinská 655/10, Praha 10000, Česká republika | 1.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Vršovická 1072/85, Praha 10000, Česká republika | 29.11.2016 - 1.4.2024 |
Adresa: | Vršovická 1072/85, Praha 10000, Česká republika | 3.8.2000 - 29.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 14.10.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2009 |
činnost účetních poradců,vedení účetnictví | 3.8.2000 - 14.10.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.8.2000 - 14.10.2009 |
ekonomické a organizační poradenství | 3.8.2000 - 14.10.2009 |
jednatel | Petr Popovič |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | 60, 41119 Mšené-lázně |
jednatel | Jana Popovičová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2014 |
Adresa | Čeljabinská 655/10, 10000 Praha |
jednatel | Petr Popovič |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 26.7.2023 |
Adresa | Vršovická 1072/85, 10000 Praha |
jednatel | Petr Popovič |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2000 do 29.11.2016 |
Adresa | Vršovická 1072/85, 10000 Praha |
jednatel | Jana Popovičová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2009 do 10.10.2014 |
Adresa | Vršovická 1072/85, 10000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26191954 |
---|---|
Jméno: | Precedens s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 8. 2000 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Čeljabinská 655/10, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Popovičová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Popovič |
IČO: | 26191954 |
---|---|
Firma: | Precedens s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 8. 2000 |
Sídlo: | Čeljabinská 655/10, Praha 10000 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |