Pražský gymnastický svaz, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pražský gymnastický svaz, z.s. (15890287) je Spolek. Sídlí na adrese Hanusova 347/16, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Pražský gymnastický svaz, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pražský gymnastický svaz, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pražský gymnastický svaz, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1682 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15890287 | |
Jméno: | Pražský gymnastický svaz, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Nový název spolku: Pražský gymnastický svaz, z. s. | 1.6.2016 | |
Moravskoslezský gymnastický svaz není pobočným spolkem Pražského gymnastického svazu, ale České gymnastické federace | 1.6.2016 - 3.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hanusova 347/16, Praha 14000, Česká republika | 1.6.2016 |
---|
předseda | Ing. Lenka Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Neklanova 61/8, 12800 Praha |
místopředseda | Mgr. Alon Hasa |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Diskařská 294/1, 11800 Praha |
člen | Ing. Jan Řádek |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Na Růžku 357, 25245 Březová-Oleško |
Člen | Ing Lenka Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 29.12.2022 |
Adresa | Neklanova 61/8, 12800 Praha |
Místopředseda | RNDr Alena Hořká |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 29.12.2022 |
Adresa | Nechvílova 1855/10, 14800 Praha |
Předseda | Ing. Jan Řádek CSc |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 29.12.2022 |
Adresa | Na Růžku 357, 25245 Březová-Oleško |
IČO: | 15890287 |
---|---|
Firma: | Pražský gymnastický svaz, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 1. 1991 |
Sídlo: | Hanusova 347/16, Praha 14000 |
---|
Sportovní činnosti |