Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci (61859206) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Českomoravská 1602/11, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 1994 a je stále aktivní. Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61859206 | |
Jméno: | Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 27.10.1994 |
Zapsána dne: | 27.10.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 371/2023-5 ze dne 25.5.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.6.2023. | 28.7.2023 | |
Základní jmění bylo splaceno. | 28.2.1996 | |
Základní jmění bylo splaceno do výše 30%. | 27.10.1994 - 28.2.1996 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.1994 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 27.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Českomoravská 1602/11, Praha 19000, Česká republika | 24.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Českomoravská 11/16O2, Praha 9 19000, Česká republika | 20.10.1995 - 24.10.2016 |
Adresa: | Pobřežní 3, Praha 8 18000, Česká republika | 27.10.1994 - 20.10.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
cukrářská výroba | 28.6.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák.č. 455/91 Sb. a jeho přílohami) | 27.10.1994 |
člen představenstva | Dušan Coufal |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1997 |
Adresa | Rabštejnská 35, Plzeň |
člen představenstva | Pavel Poledne |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1995 do 10.8.1999 |
Adresa | Sokolovská 246, 19000 Praha 9 |
předseda představenstva | Jaroslav Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1996 do 10.8.1999 |
Adresa | Revoluční 358, Rovensko pod Troskami |
člen představenstva | Jiří Tancibudek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1995 do 19.8.1997 |
Adresa | Sadová 1591, Sadová |
předseda představenstva | Karel Peták |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1995 do 28.2.1996 |
Adresa | Hlavní 66, Měšice |
člen představenstva | Miroslav Provod |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1994 do 20.10.1995 |
Adresa | Slibná 3, 10000 Praha 10 |
předseda představenstva | Tomáš Pitr |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1994 do 20.10.1995 |
Adresa | Českomoravská 1308/1, 19000 Praha 9 |
člen představenstva | Monika Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1994 do 20.10.1995 |
Adresa | Pelhřimov , Nádražní 826 |
IČO (identifikační číslo): | 61859206 |
---|---|
Jméno: | Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 27. 10. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Českomoravská 1602/11, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 17. 10. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Dušan Coufal |
---|
IČO: | 61859206 |
---|---|
Firma: | Pražské čokoládovny JITŘENKA, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 1994 |
Sídlo: | Českomoravská 1602/11, Praha 19000 |
---|
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |