Praktik Vltava s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Praktik Vltava s.r.o. (01381547) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 61, 37372 Lišov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2013 Praktik Vltava s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Praktik Vltava s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Praktik Vltava s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 14. 2. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21552 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01381547 | |
Jméno: | MUDr. Jana Kelnárová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.2.2013 |
Zapsána dne: | 14.2.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.2.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 61, Lišov 37372, Česká republika | 1.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Jiráskova 399, Včelná 37382, Česká republika | 14.2.2013 - 1.1.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. | 14.2.2013 |
jednatel | MUDr. Kamila Sejková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 |
Adresa | 61, 37372 Lišov |
jednatel | Ing. Tomáš Sejk |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2022 |
Adresa | Rybářská 2341/61, 37010 České Budějovice |
Jednatel | Jana Kelnárová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 1.1.2022 |
Adresa | Jiráskova 399, 37382 Včelná |
Jednatel | Jan Kelnar |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 1.1.2022 |
Adresa | Mlýnská 470, 37382 Boršov nad Vltavou |
Jednatel | Jan Kelnar |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 23.9.2016 |
Adresa | Jiráskova 399, 37382 Včelná |
IČO: | 01381547 |
---|---|
Firma: | Praktik Vltava s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Lišov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 2. 2013 |
Sídlo: | 61, Lišov 37372 |
---|
Všeobecná ambulantní zdravotní péče |